Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Unicorn Systems HSI s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45314951.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem HSI, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Václav Caisl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | Tiché údolí 12, 25263 Roztoky |
Jméno | Michal Hamouz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | Nad Kazankou 372/47, 17100 Praha |
Jméno | Jan Konrád |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2016 do 10.1.2024 |
Adresa | Měchenická 2563/18, 14100 Praha |
Jméno | Lukáš Zrzavý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2016 do 10.1.2024 |
Adresa | Mikuláše Střely 8, 58266 Krucemburk |
Jméno | ing. Miroslav Kaňka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.11.2015 do 7.12.2022 |
Adresa | Blahoslavova 233/6, 13000 Praha |
Jméno | ing. Ladislav Bečvařík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2015 do 26.11.2015 |
Adresa | náměstí Jiřího z Lobkovic 2459/19, 13000 Praha |
Jméno | ing. Miroslav Kaňka |
---|---|
Funkce | prokurista |
Ve funkci | od 23.8.2006 do 27.10.2015 |
Adresa | Blahoslavova 233/6, 13000 Praha |
Jméno | ing. Ladislav Bečvařík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.7.1997 do 14.8.2015 |
Adresa | Hostivická 19/8, 15521 Praha 3 |
Jméno | ing Miroslav Kaňka |
---|---|
Funkce | prokurista |
Ve funkci | od 3.7.1997 do 23.8.2006 |
Adresa | Blhoslavova , Praha 3 |
Jméno | ing. Miroslav Kaňka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.2.1996 do 3.7.1997 |
Adresa | Blahoslavova 233/6, 13000 Praha |
Jméno | Dipl.ing. Ladislav Bečvařík |
---|---|
Funkce | prokurista |
Ve funkci | od 21.2.1992 do 3.7.1997 |
Adresa | Hostivická 19/8, 15521 Praha 3 |
Jméno | Dipl.ing. Ladislav Hruška |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.2.1992 do 27.2.1996 |
Adresa | Brechtova 826/20, 14900 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Václav Caisl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Hamouz |
Výpis dat pro firmu Unicorn Systems HSI s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.