Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UNI-kov HEB s.r.o., která sídlí v obci Osek a bylo jí přiděleno IČO 07461895.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem UNI-kov HEB s.r.o. se sídlem v obci Osek byla založena v roce 2018. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství .Jméno | Ing. Radek Egrt |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Sadová 312, 41704 Hrob |
Jméno | Luděk Hlavatý |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2023 do 15.2.2024 |
Adresa | 29, 43401 Lišnice |
Jméno | Luděk Hlavatý |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2021 do 11.8.2023 |
Adresa | K. H. Máchy 346, 43401 Most |
Jméno | Ing. Radek Egrt |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2019 do 22.7.2021 |
Adresa | Sadová 312, 41704 Hrob |
Jméno | Ing. René Blažek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2018 do 14.8.2019 |
Adresa | Nádražní 59, 41501 Bystřany |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Egrt |
---|
Výpis dat pro firmu UNI-kov HEB s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.