Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu umdasch Story Design s.r.o., která sídlí v obci Litomyšl a bylo jí přiděleno IČO 63216281.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STORY design, s.r.o. se sídlem v obci Litomyšl byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Truhlářství, podlahářství , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Kovářství, podkovářství , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ladislav Lána |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.4.2023 |
Adresa | Strakovská 1063, 57001 Litomyšl |
Jméno | Ing. Michael Braunstein Bsc, MA |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.4.2023 |
Adresa | Grallaweg 3 , 8431 Gralla |
Jméno | Tomáš Nadrchal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.4.2023 |
Adresa | 64, 54701 Kramolna |
Jméno | Tomáš Nadrchal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.1.2023 do 1.4.2023 |
Adresa | 64, 54701 Kramolna |
Jméno | Ing. Michael Braunstein Bsc, MA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2022 do 1.4.2023 |
Adresa | Grallaweg 3 , 8431 Gralla |
Jméno | Ladislav Lána |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.4.2022 do 1.4.2023 |
Adresa | Strakovská 1063, 57001 Litomyšl |
Jméno | Ing. Jakub Brýdl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.12.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | Bohdana Kopeckého 403, 57001 Litomyšl |
Jméno | Ing. Jakub Brýdl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.6.2019 do 16.12.2022 |
Adresa | Petrusova 2213/15, 56802 Svitavy |
Jméno | Ladislav Lána |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.4.2017 do 21.4.2022 |
Adresa | Strakovská 1063, 57001 Litomyšl |
Jméno | Ing. Jakub Brýdl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.4.2017 do 11.6.2019 |
Adresa | Petrusova 2213/15, 56802 Svitavy |
Jméno | Ing. Jakub Brýdl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 21.4.2017 |
Adresa | Petrusova 2213/15, 56802 Svitavy |
Jméno | Ing. Jakub Brýdl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 21.4.2017 |
Adresa | Petrusova 2213/15, 56802 Svitavy |
Jméno | Filip Brýdl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 26.11.2015 |
Adresa | Zahradní 772/39, 56802 Svitavy |
Jméno | Tomáš Brýdl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 26.11.2015 |
Adresa | Družstevní 397, 57001 Litomyšl |
Jméno | Ladislav Lána |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 26.11.2015 |
Adresa | Strakovská 1063, 57001 Litomyšl |
Jméno | Tomáš Brýdl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2010 do 17.6.2014 |
Adresa | Hrnčířská 377, 57001 Litomyšl |
Jméno | Filip Brýdl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2010 do 17.6.2014 |
Adresa | Zahradní 772/39, 56802 Svitavy |
Jméno | Ladislav Lána |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.3.2012 do 17.6.2014 |
Adresa | Strakovská 1063, 57001 Litomyšl |
Jméno | Roman Seidl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2011 do 19.9.2012 |
Adresa | Smetanovo náměstí 59, 57001 Litomyšl |
Jméno | Mgr. Daniel Brýdl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2010 do 13.3.2012 |
Adresa | Zahájská 98, 57001 Litomyšl |
Jméno | Tomáš Brýdl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2005 do 8.2.2010 |
Adresa | Hrnčířská 377, 57001 Litomyšl |
Jméno | Filip Brýdl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2005 do 8.2.2010 |
Adresa | Zahradní 772/39, 56802 Svitavy |
Jméno | Mgr. Daniel Brýdl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2005 do 8.2.2010 |
Adresa | Zahájská 98, 57001 Litomyšl |
Jméno | Tomáš Brýdl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.7.2000 do 1.1.2005 |
Adresa | Hrnčířská 377, 57001 Litomyšl |
Jméno | Filip Brýdl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.6.2001 do 1.1.2005 |
Adresa | Zahradní 39, 56802 Svitavy |
Jméno | Tomáš Brýdl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.10.1999 do 24.7.2000 |
Adresa | 9. května 797, 57001 Litomyšl |
Jméno | Tomáš Brýdl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.2.1995 do 19.10.1999 |
Adresa | Lidická 913, 57001 Litomyšl |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Lána |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Brýdl |
Výpis dat pro firmu umdasch Story Design s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.