Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Turf Praha a.s.,
která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 25157736.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Českomoravská drůbež, a.s.
se sídlem v obci Praha 5
byla založena v roce 1997.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Turf Praha a.s. IČO: 25157736
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Mgr. Ing. Martin Němeček
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 30.6.2023
Adresa
Jakubská 649/8, 11000 Praha
Jméno
Ing. Zdeněk Havelka
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 30.6.2023
Adresa
Loretánská 106/23, 11800 Praha
Jméno
Ing. Marie Vítek
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 26.4.2022do 30.6.2023
Adresa
Rue des Biolirs 14 , Crans-Montana
Jméno
Ing. Zdeněk Havelka
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 19.12.2017do 26.4.2022
Adresa
Loretánská 106/23, 11800 Praha
Jméno
Ing. Mgr. Martin Němeček
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 19.12.2017do 26.4.2022
Adresa
Jakubská 649/8, 11000 Praha
Jméno
Petr Drahoš
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 9.9.2016do 19.12.2017
Adresa
135, 53821 Slatiňany
Jméno
František Hrubý
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 9.10.2015do 19.12.2017
Adresa
Václavské náměstí 828/23, 11000 Praha
Jméno
Jan Vedral
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 9.10.2015do 19.12.2017
Adresa
Revoluční 1403/28, 11000 Praha
Jméno
Viktor Komárek
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 9.10.2015do 19.12.2017
Adresa
Nad Želivkou 443, 16400 Praha
Jméno
Marcela Hradilová
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 9.10.2015do 19.12.2017
Adresa
Na Zatlance 2174/5, 15000 Praha
Jméno
Václav Luka
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 9.10.2015do 19.12.2017
Adresa
K výboru 43, 14300 Praha
Jméno
Petr Drahoš
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 9.10.2015do 9.9.2016
Adresa
Na Spravedlnosti 734, 53002 Pardubice
Jméno
ing. Václav Luka
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 9.10.2015
Adresa
K výboru 43, 14300 Praha
Jméno
Ing. František Hrubý
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 9.10.2015
Adresa
Václavské náměstí 828/23, 11000 Praha
Jméno
Ing. Viktor Komárek
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 9.10.2015
Adresa
Nad Želivkou 443, 16400 Praha
Jméno
Ing. Jan Vedral
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 9.10.2015
Adresa
Revoluční 1403/28, 11000 Praha
Jméno
PhDr. Zbyněk Pulec
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 9.10.2015
Adresa
Pod Táborským vrchem 540, 40722 Benešov nad Ploučnicí
Jméno
Petr Drahoš
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 9.10.2015
Adresa
Na Spravedlnosti 734, 53002 Pardubice
Jméno
Ing. Luboš Hrubý
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 8.10.2014
Adresa
4, 50303 Sendražice
Jméno
Ing. František Hrubý
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 10.11.2013do 24.6.2014
Adresa
Václavské náměstí 828/23, 11000 Praha
Jméno
ing. Václav Luka
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 30.7.2008do 24.6.2014
Adresa
K výboru 43, 14300 Praha
Jméno
Ing. Luboš Hrubý
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 30.7.2008do 24.6.2014
Adresa
Komenského 4, 50303 Smiřice
Jméno
Ing. Viktor Komárek
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 30.7.2008do 24.6.2014
Adresa
Nad Želivkou 443, 16400 Praha
Jméno
Ing. Jan Vedral
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 30.7.2008do 24.6.2014
Adresa
Revoluční 1403/28, 11000 Praha
Jméno
Petr Drahoš
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 10.8.2013do 24.6.2014
Adresa
Na Spravedlnosti 734, 53002 Pardubice
Jméno
PhDr. Zbyněk Pulec
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 8.2.2014do 24.6.2014
Adresa
Pod Táborským vrchem 540, 40722 Benešov nad Ploučnicí
Výpis dat pro firmu Turf Praha a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.