Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TRIGACOM, a.s. "v likvidaci", která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 26973120.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TRIGACOM, a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Roman Maksymenko |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2018 |
Adresa | ul. Robocha 19/115 , 08300 Boryspil |
Jméno | Volodymyr Andriichenko |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2018 |
Adresa | ul. Rybalko 75 , 08520 Fastiv |
Jméno | Stanislav Petr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 6.1.2018 |
Adresa | Polská 428/46, 77900 Olomouc |
Jméno | Ladislav Petr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 6.1.2018 |
Adresa | Durychova 544/1A, 78301 Olomouc |
Jméno | Stanislav Petr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 6.1.2018 |
Adresa | Polská 428/46, 77900 Olomouc |
Jméno | Ladislav Petr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 6.1.2018 |
Adresa | Durychova 544/1A, 78301 Olomouc |
Jméno | Ladislav Petr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 4.8.2017 |
Adresa | Durychova 544/1A, 78301 Olomouc |
Jméno | Františka Sýkorová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2013 do 22.7.2014 |
Adresa | U Rybníka 1572/12, 79201 Bruntál |
Jméno | Stanislav Petr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2013 do 22.7.2014 |
Adresa | Polská 428/46, 77900 Olomouc |
Jméno | Ladislav Petr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2013 do 22.7.2014 |
Adresa | Durychova 544/1A, 78301 Olomouc |
Jméno | Blanka Mrkvová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2005 do 19.2.2013 |
Adresa | Národní 23, 79501 Rýmařov |
Jméno | Františka Sýkorová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2005 do 19.2.2013 |
Adresa | U rybníka 12, 79201 Bruntál |
Jméno | Ladislav Petr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.2012 do 19.2.2013 |
Adresa | Durychova 544/1A, 78301 Olomouc |
Jméno | Ladislav Petr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2005 do 6.9.2012 |
Adresa | Národní 31, 79501 Rýmařov |
Jméno | Helena Stuchlíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.2005 do 23.11.2005 |
Adresa | Glinkova 291/6, 62300 Brno |
Jméno | Ing. Vladimír Škoda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2005 do 23.11.2005 |
Adresa | Jiráskova 14, 60200 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Andriichenko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Roman Maksymenko |
Výpis dat pro firmu TRIGACOM, a.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.