Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TRANSEKSIM s.r.o., která sídlí v obci Velká Dobrá a bylo jí přiděleno IČO 25729047.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TRANSEKSIM s.r.o. se sídlem v obci Velká Dobrá byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Mikita Shatsilau |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.4.2023 |
Adresa | Jirsíkova 478/7, 18600 Praha |
Jméno | Aliaksandr Shatsilau |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2019 |
Adresa | Slánská 681, 27201 Kladno |
Jméno | Martin Korach |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.9.2020 |
Adresa | 59, 27306 Libušín |
Jméno | Mikita Shatsilau |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.6.2022 do 2.4.2023 |
Adresa | Seifertova 598/91, 13000 Praha |
Jméno | Martin Korach |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2019 do 4.9.2020 |
Adresa | Finská 2166, 27201 Kladno |
Jméno | Heorhi Noryk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.1999 do 18.9.2019 |
Adresa | Šultysova 529, 27401 Slaný |
Jméno | Aliaksandr Shatsilau |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2001 do 18.9.2019 |
Adresa | Slánská 681, 27201 Kladno 1 |
Člen statutárního orgánu: | Aliaksadr Shatsilau |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Korach |
Člen statutárního orgánu: | Mikita Shatsilau |
Výpis dat pro firmu TRANSEKSIM s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.