Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tibis consulting s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 28127331.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Tibis consulting s.r.o. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Marek Rýgl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.5.2014 |
Adresa | nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Tibor Kovalský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.1.2013 do 3.4.2014 |
Adresa | Na Viničkách 1217/46, 15300 Praha |
Jméno | Ing. Tibor Kovalský |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 7.12.2011 do 23.1.2013 |
Adresa | Jiřího Srnky 2492, 39701 Písek |
Jméno | Ing. Tibor Kovalský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.9.2010 do 7.12.2011 |
Adresa | Husovo nám. 584/6, 39701 Písek |
Člen statutárního orgánu: | Marek Rýgl |
---|
Výpis dat pro firmu Tibis consulting s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.