Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Teplárna Liberec, a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 62241672.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Teplárna Liberec, a.s. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Vodoinstalatérství, topenářství , Zámečnictví, nástrojářství , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jan Sedláček |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.10.2020 |
Adresa | Metelkova 514/9, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Petr Boukal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.7.2022 |
Adresa | 1. máje 1152, 51101 Turnov |
Jméno | Ing. Petr Boukal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2022 do 13.7.2022 |
Adresa | Riegrova 378, 25901 Votice |
Jméno | Petr Heincl |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2021 do 5.5.2022 |
Adresa | Názovská 3253/4, 10000 Praha |
Jméno | Petr Heincl |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2018 do 27.11.2021 |
Adresa | Názovská 3253/4, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Sedláček |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.7.2020 do 14.10.2020 |
Adresa | Zámecká 440, 46401 Frýdlant |
Jméno | Ing. Martin Pěnčík |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2019 do 21.7.2020 |
Adresa | Zámecký vrch 1400, 46311 Liberec |
Jméno | Vladimír Kravjanský |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2018 do 24.1.2019 |
Adresa | Tyršova 2063, 25601 Benešov |
Jméno | Vladimír Kravjanský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.12.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Tyršova 2063, 25601 Benešov |
Jméno | Mgr. Ing. Tomáš Mičánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.12.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Slovinská 686/16, 10100 Praha |
Jméno | Ing. Jan Vencour |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Jana Hroudy 492, 28914 Poříčany |
Jméno | Ing. Libor Žížala |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Vančurova 1389, 25601 Benešov |
Jméno | Petr Heincl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Názovská 3253/4, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Pantůček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2017 do 12.12.2017 |
Adresa | Věžická 2446, 19300 Praha |
Jméno | Petr Heincl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2016 do 18.10.2017 |
Adresa | 375, 75501 Vsetín |
Jméno | Ing. Filip Galnor |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.2015 do 16.10.2017 |
Adresa | Letná 511/35, 46001 Liberec |
Jméno | Mgr. Ondřej Petrovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.2015 do 16.10.2017 |
Adresa | Haškova 978/24, 46006 Liberec |
Jméno | Ing. Pavel Bernát |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.3.2017 do 9.6.2017 |
Adresa | Vizovická 311, 46008 Liberec |
Jméno | Ing. Jaroslav Pantůček |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.3.2017 do 9.6.2017 |
Adresa | Věžická 2446, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Libor Žížala |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.10.2015 do 9.6.2017 |
Adresa | Vančurova 1389, 25601 Benešov |
Jméno | Ing. Pavel Bernát |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.3.2017 do 22.3.2017 |
Adresa | Vizovická 311, 46008 Liberec |
Jméno | Ing. Jaroslav Pantůček |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.3.2017 do 22.3.2017 |
Adresa | Věžická 2446, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Pantůček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2017 do 16.2.2017 |
Adresa | Věžická 2446, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Jitka Holčáková MBA |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2014 do 16.2.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 2894, 47001 Česká Lípa |
Jméno | Ing. Pavel Bernát |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2015 do 21.1.2017 |
Adresa | Vizovická 311, 46008 Liberec |
Jméno | Ing. Jan Vencour |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.8.2016 do 7.11.2016 |
Adresa | Jana Hroudy 492, 28914 Poříčany |
Jméno | Ing. Jan Vencour |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.7.2016 do 31.8.2016 |
Adresa | Jana Hroudy 492, 28914 Poříčany |
Jméno | Ing. Vladimír Pitín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2013 do 15.7.2016 |
Adresa | Kafkova 681/30, 16000 Praha |
Jméno | Jitka Kafková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.4.2013 do 9.12.2015 |
Adresa | Podvinný mlýn 2283/18, 19000 Praha |
Jméno | Ing. Libor Žížala |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | 3, 25601 Struhařov |
Jméno | Ing. Tomáš Hampl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.7.2011 do 20.1.2015 |
Adresa | Purkyňova 594/29, 46014 Liberec |
Jméno | Jana Kašparová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.3.2011 do 20.1.2015 |
Adresa | Charbinská 233, 46008 Liberec |
Jméno | Tomáš Balcar |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2013 do 31.1.2014 |
Adresa | Mlýnská 1410/46a, 46602 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Ing. Vladimír Pitín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.7.2011 do 9.8.2013 |
Adresa | Kafkova 681/30, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Balcar |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2008 do 21.6.2013 |
Adresa | Vrkoslavická 1153/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Mgr. Jiří Procházka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2012 do 25.1.2013 |
Adresa | Prosná 584, 19011 Praha |
Jméno | Ing. Libor Žížala |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2008 do 4.5.2012 |
Adresa | 3, 25601 Struhařov |
Jméno | Tomáš Buzín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2008 do 4.5.2012 |
Adresa | Berounská 269/4, 46001 Liberec |
Jméno | Bc. Martin Čáslavka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.3.2011 do 13.7.2011 |
Adresa | Novákových 1817/30a, 18000 Praha |
Jméno | Ing. Bohumír Fíla |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2008 do 13.7.2011 |
Adresa | Zelenohorská 428/78, 32600 Plzeň |
Jméno | Mgr. Stanislav Cvrček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2009 do 28.3.2011 |
Adresa | Dykova 899/17, 46001 Liberec |
Jméno | MUDr. Jaroslav Krutský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.2008 do 28.3.2011 |
Adresa | Buková , Liberec XXXII |
Jméno | Mgr. Stanislav Cvrček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2007 do 1.7.2009 |
Adresa | Dykova 899/17, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Tomáš Balcar |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.4.2008 do 11.11.2008 |
Adresa | Vrkoslavická 1153/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Ing. Zdeněk Stehlík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2007 do 11.11.2008 |
Adresa | Evropská 673/158, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Libor Žížala |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.6.2007 do 11.11.2008 |
Adresa | Vančurova , Benešov u Prahy |
Jméno | Mgr. Roman Mendrygal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.6.2007 do 11.11.2008 |
Adresa | 260, 74301 Tísek |
Jméno | MUDr. Jaroslav Krutský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2007 do 5.6.2008 |
Adresa | Buková 229, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Pavel Herites |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.6.2007 do 22.4.2008 |
Adresa | Novoveská 1464/50, 40003 Ústí nad Labem |
Jméno | Ing. Zdeněk Stehlík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.6.2007 do 20.9.2007 |
Adresa | Evropská 673/158, 16000 Praha |
Jméno | MUDr. Jaroslav Krutský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2005 do 20.9.2007 |
Adresa | Dykova 899/17, 46001 Liberec |
Jméno | Stanislav Cvrček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.2004 do 20.9.2007 |
Adresa | Dykova 899/17, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Petr Jeník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.5.2007 do 4.6.2007 |
Adresa | Tlustého 2042/22, 19300 Praha |
Jméno | Zdeněk Kožešník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2006 do 4.6.2007 |
Adresa | V Lučinách , Liberec XXV |
Jméno | Ing. Jan Mašinda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2002 do 4.6.2007 |
Adresa | K Dálnici , Praha 10- Uhříněves |
Jméno | Ing. Pavel Ondra |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.5.2007 do 4.6.2007 |
Adresa | Havlišova 2333/4, 61200 Brno |
Jméno | Ing. Pavel Herites |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.6.2007 do 4.6.2007 |
Adresa | Novoveská 1464/50, 40003 Ústí nad Labem |
Jméno | Ing. Libor Zapletal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2006 do 3.5.2007 |
Adresa | Tererova 1358/12, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Viktor Miškovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2005 do 3.5.2007 |
Adresa | Seydlerova 2152/1, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Libor Zapletal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2006 do 22.2.2006 |
Adresa | Tererova 1358/12, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Libor Zapletal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2005 do 22.2.2006 |
Adresa | Tererova 1358/12, 14900 Praha |
Jméno | Zdeněk Kožešník |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2002 do 22.2.2006 |
Adresa | V Lučinách 618, 46312 Liberec |
Jméno | Ing. Jiří Drda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.2.2006 do 21.2.2006 |
Adresa | Slovanské údolí , Liberec 14 |
Jméno | Ing. Jiří Kittner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2005 do 21.2.2006 |
Adresa | Vřesová , Liberec 16 |
Jméno | Ing. Viktor Miškovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2005 do 27.5.2005 |
Adresa | Volutová 2517/4, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Drda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2002 do 10.5.2005 |
Adresa | Slovanské údolí , Liberec 14 |
Jméno | MUDr. Jaroslav Krutský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2002 do 10.5.2005 |
Adresa | Na Rybníčku 146/8, 46007 Liberec |
Jméno | Ing. Libor Zapletal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2002 do 10.5.2005 |
Adresa | Tererova 1358/12, 14900 Praha |
Jméno | Luboš Jarolímek |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2002 do 10.5.2005 |
Adresa | Wolkerova 1134/14a, 16000 Praha 6 |
Jméno | MUDr. Jaroslav Krutský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2001 do 20.2.2002 |
Adresa | Na Rybníčku 146/8, 46007 Liberec |
Jméno | Luboš Jarolímek |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.10.1998 do 20.2.2002 |
Adresa | Celetná 592/23, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Mašinda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.10.1998 do 20.2.2002 |
Adresa | K Dálnici , Praha 10 - Uhříněves |
Jméno | Zdeněk Kožešník |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 20.2.2002 |
Adresa | V Lučinách , Liberec XXV |
Jméno | Josef Vanžura |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 20.2.2002 |
Adresa | Pyšná , Jirkov |
Jméno | Ing. Jiří Drda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 20.2.2002 |
Adresa | Slovanské údolí , Liberec 14 |
Jméno | Ing. Jiří Ježek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 14.5.2001 |
Adresa | Pod Ještědem , Liberec 19 |
Jméno | Vladimír Prerad |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 19.10.1998 |
Adresa | Na srpečku 365/6, 15200 Praha |
Jméno | Luboš Jarolímek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 19.10.1998 |
Adresa | Celetná 592/23, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Drda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.1997 do 27.2.1998 |
Adresa | Slovanské údolí , Liberec 1 |
Jméno | Ing. Jiří Ježek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.1997 do 27.2.1998 |
Adresa | Pod Ještědem , Liberec XIX. |
Jméno | Ing. Jaroslav Richtr |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.1997 do 27.2.1998 |
Adresa | Česká 649/49, 43401 Most |
Jméno | Zdeněk Kožešník |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.2.1997 do 27.2.1998 |
Adresa | U Libeny 605, 46312 Liberec |
Jméno | Ing. Ladislav Dvořák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.1997 do 27.2.1998 |
Adresa | Tolstého , Ústí nad Labem-Střekov |
Jméno | Ing. Jiří Ježek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.1996 do 25.2.1997 |
Adresa | Pod Ještědem , Liberec XIX. |
Jméno | Ing. Ladislav Dvořák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.1996 do 25.2.1997 |
Adresa | Tolstého , Ústí nad Labem-Střekov |
Jméno | Zdeněk Kožešník |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.3.1996 do 25.2.1997 |
Adresa | U Libeny 605, 46312 Liberec |
Jméno | Ing. Jiří Drda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.1995 do 25.2.1997 |
Adresa | Slovanské údolí 237/4, 46014 Liberec |
Jméno | Ing. Jaroslav Richtr |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.1995 do 25.2.1997 |
Adresa | Česká 649/49, 43401 Most |
Jméno | Ing. Josef Novák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.1995 do 12.7.1996 |
Adresa | Fr. Malíka , Most |
Jméno | Ing. Jiří Ježek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.1995 do 12.7.1996 |
Adresa | Vítkovská 6, 46001 Liberec |
Jméno | Zdeněk Kožešník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.1995 do 19.3.1996 |
Adresa | U Libeny 605, 46312 Liberec |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Sedláček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Boukal |
Výpis dat pro firmu Teplárna Liberec, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.