Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí, která sídlí v obci Vendolí a bylo jí přiděleno IČO 60120720.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí se sídlem v obci Vendolí byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Martin Vodička |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 103, 56914 Vendolí |
Jméno | Petr Fuchs |
---|---|
Funkce | Člen Výkonného Výboru |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 312, 56914 Vendolí |
Jméno | Michal Záruba |
---|---|
Funkce | Člen Výkonného Výboru |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 75, 56914 Vendolí |
Jméno | Petr Zugar |
---|---|
Funkce | Člen Výkonného Výboru |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 313, 56914 Vendolí |
Jméno | Vratislav Harašta |
---|---|
Funkce | Člen Výkonného Výboru |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 68, 56914 Vendolí |
Jméno | Tomáš Hladík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 300, 56914 Vendolí |
Jméno | Miroslav Čejka |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 49, 56914 Vendolí |
Jméno | Tomáš Hladík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 9.4.2020 do 29.6.2023 |
Adresa | 300, 56914 Vendolí |
Jméno | František Svatoň |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 9.4.2020 do 29.6.2023 |
Adresa | 280, 56914 Vendolí |
Jméno | Jaromír Drápela |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 9.4.2020 do 29.6.2023 |
Adresa | 111, 56914 Vendolí |
Jméno | Miroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 9.4.2020 do 29.6.2023 |
Adresa | 49, 56914 Vendolí |
Jméno | Michal Hladík |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 11.3.2022 do 29.6.2023 |
Adresa | 103, 56914 Vendolí |
Jméno | Michal Hladík |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 9.4.2020 do 11.3.2022 |
Adresa | 90, 56914 Vendolí |
Jméno | Michal Hladík |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 5.2.2020 do 9.4.2020 |
Adresa | 90, 56914 Vendolí |
Jméno | František Svatoň |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.4.2020 |
Adresa | 280, 56914 Vendolí |
Jméno | Miroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.4.2020 |
Adresa | 49, 56914 Vendolí |
Jméno | Jaromír Drápela |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.4.2020 |
Adresa | 111, 56914 Vendolí |
Jméno | Tomáš Hladík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.4.2020 |
Adresa | 300, 56914 Vendolí |
Jméno | Michal Hladík |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 5.2.2020 |
Adresa | 300, 56914 Vendolí |
Jméno | Martin Buchta |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 29.1.2019 |
Adresa | Felberova 666/1, 56802 Svitavy |
Jméno | Jan Bednář |
---|---|
Funkce | Člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 13.1.2017 do 29.1.2019 |
Adresa | 40, 56914 Vendolí |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Čejka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Svatoň |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Drápela |
Člen statutárního orgánu: | Michal Hladík |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Hladík |
Výpis dat pro firmu Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.