Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tělovýchovná jednota Sokol Rymice, z. s., která sídlí v obci Rymice a bylo jí přiděleno IČO 46998519.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TJ Sokol Rymice se sídlem v obci Rymice byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Roman Fuksa |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 8.9.2017 |
Adresa | 89, 76901 Rymice |
Jméno | Zdeněk Machovský |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 22.8.2020 |
Adresa | 128, 76901 Rymice |
Jméno | Petr Tobolík |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 21.7.2021 |
Adresa | Novosady 1641, 76901 Holešov |
Jméno | Jaromír Marek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | 223, 76901 Rymice |
Jméno | Antonín Marek |
---|---|
Funkce | člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | 26, 76901 Rymice |
Jméno | David Odložilík |
---|---|
Funkce | pokladník |
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | 213, 76901 Rymice |
Jméno | Tomáš Odložilík |
---|---|
Funkce | člen výkonného výboru |
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | 94, 76901 Rymice |
Jméno | Petr Tobolík |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 9.9.2018 do 21.7.2021 |
Adresa | 4, 76901 Rymice |
Jméno | Zdeněk Machovský |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 22.8.2020 |
Adresa | Novosady 1361, 76901 Holešov |
Jméno | Petr Tobolík |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 9.9.2018 |
Adresa | 194, 76901 Rymice |
Jméno | Petr Tobolík |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 9.9.2018 |
Adresa | 194, 76901 Rymice |
Jméno | Roman Fuksa |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 8.9.2017 |
Adresa | 180, 76901 Rymice |
Jméno | Roman Fuksa |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 8.9.2017 |
Adresa | 180, 76901 Rymice |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Marek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Antonín Marek |
Člen statutárního orgánu: | David Odložilík |
Člen statutárního orgánu: | Roman Fuksa |
Člen statutárního orgánu: | Petr Tobolík |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Odložilík |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Machovský |
Výpis dat pro firmu Tělovýchovná jednota Sokol Rymice, z. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.