Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček, která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 70630801.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Petr Pudil |
---|---|
Funkce | Starosta |
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Křičkova 199/17, 77900 Olomouc |
Jméno | Jiří Šretr |
---|---|
Funkce | místostarosta |
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | U ovčačky 144/12, 77900 Olomouc |
Jméno | Marta Čapková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Darwinova 219/4, 77900 Olomouc |
Jméno | Jan Klváček |
---|---|
Funkce | vzdělavatel |
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Poupětova 1183/9, 77900 Olomouc |
Jméno | František Prášil |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Radíkovská 89/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Marta Čapková |
---|---|
Funkce | jednatelka |
Ve funkci | od 17.7.2021 do 15.6.2023 |
Adresa | Darwinova 219/4, 77900 Olomouc |
Jméno | Petr Pudil |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 13.8.2019 do 15.6.2023 |
Adresa | Křičkova 199/17, 77900 Olomouc |
Jméno | František Prášil |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 13.8.2019 do 15.6.2023 |
Adresa | Radíkovská 89/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Marie Římská |
---|---|
Funkce | členka |
Ve funkci | od 13.8.2019 do 15.6.2023 |
Adresa | E. F. Buriana 206/8, 77900 Olomouc |
Jméno | Marta Čapková |
---|---|
Funkce | jednatelka |
Ve funkci | od 13.8.2019 do 17.7.2021 |
Adresa | Radíkovská 127/17, 77900 Olomouc |
Jméno | Vladimír Římský |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.8.2019 |
Adresa | E. F. Buriana 206/8, 77900 Olomouc |
Jméno | Marta Čapková |
---|---|
Funkce | jednatelka |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.8.2019 |
Adresa | Radíkovská 127/17, 77900 Olomouc |
Jméno | František Prášil |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.8.2019 |
Adresa | Radíkovská 89/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Ondřej Macků |
---|---|
Funkce | předseda odboru sportu |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.8.2019 |
Adresa | E. F. Buriana 205/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Marie Římská |
---|---|
Funkce | vzdělavatelka |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.8.2019 |
Adresa | E. F. Buriana 206/8, 77900 Olomouc |
Člen statutárního orgánu: | Marta Čapková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Římský |
Člen statutárního orgánu: | František Prášil |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Macků |
Člen statutárního orgánu: | Marie Římská |
Výpis dat pro firmu Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.