Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice, která sídlí v obci Mohelnice a bylo jí přiděleno IČO 45212341.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice se sídlem v obci Mohelnice byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Eva Oharková |
---|---|
Funkce | členka výboru |
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | Horní Krčmy 1485/46, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Tereza Strupková |
---|---|
Funkce | členka výboru |
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | 116, 78901 Lukavice |
Jméno | Hana Rozsypalová |
---|---|
Funkce | jednatelka |
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Vodní 255/21, 78985 Mohelnice |
Jméno | Kamil Tichý |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Svatopluka Čecha 562/3, 78985 Mohelnice |
Jméno | Pavel Karafiát |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | 78, 78985 Mohelnice |
Jméno | Tomáš Rozsypal |
---|---|
Funkce | místostarosta |
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Lidická 748/1, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Jaroslav Švec |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Luční 1285/8, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Tereza Strupková |
---|---|
Funkce | členka výboru |
Ve funkci | od 1.6.2022 do 12.7.2023 |
Adresa | Třebovská 701/47, 78985 Mohelnice |
Jméno | Eva Oharková |
---|---|
Funkce | členka výboru |
Ve funkci | od 1.6.2022 do 1.3.2023 |
Adresa | Hradební 958/17, 78985 Mohelnice |
Jméno | Hana Rozsypalová |
---|---|
Funkce | místostarostka |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Vodní 255/21, 78985 Mohelnice |
Jméno | Tereza Strupková |
---|---|
Funkce | členka |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Třebovská 701/47, 78985 Mohelnice |
Jméno | Jiří Stefanidis |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Na Příkopech 878/1, 78985 Mohelnice |
Jméno | Zdeněk Zajíček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Horní Krčmy 1095/12, 78985 Mohelnice |
Jméno | Renata Semlerová |
---|---|
Funkce | jednatelka |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | U Rybníků 679/19, 78983 Loštice |
Jméno | Pavel Karafiát |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | 78, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Jaroslav Švec |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Luční 1285/8, 78985 Mohelnice |
Jméno | František Karafiát |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Olomoucká 995/14, 78985 Mohelnice |
Jméno | Ing. Vladimír Daněk |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Jižní 1304/27, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Jaroslav Švec |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Luční 1285/8, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Jarmila Straková |
---|---|
Funkce | jednatelka |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Za Penzionem 288/1, 78985 Mohelnice |
Jméno | Ing. Vladimír Daněk |
---|---|
Funkce | náčelník |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Medkova 419/1, 78985 Mohelnice |
Jméno | Zdenka Krbcová |
---|---|
Funkce | náčelnice |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Staškova 862/15, 78985 Mohelnice |
Jméno | Pavel Navrátil |
---|---|
Funkce | místostarosta |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 31.7.2019 |
Adresa | Nová 1179/6, 78985 Mohelnice |
Jméno | Ing. Jaromír Sedlák |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 13.12.2017 do 31.7.2019 |
Adresa | Adolfa Kašpara 753/10, 78985 Mohelnice |
Jméno | Ing. Jaromír Sedlák |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 13.12.2017 |
Adresa | Nová 1177/2, 78985 Mohelnice |
Jméno | Ing. Jaromír Sedlák |
---|---|
Funkce | hospodář |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 13.12.2017 |
Adresa | Nová 1177/2, 78985 Mohelnice |
Jméno | Ing. Stanislav Doležal |
---|---|
Funkce | předseda odboru sportu |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 5.9.2016 |
Adresa | Dukelská 834, 78391 Uničov |
Jméno | Ing. Stanislav Doležal |
---|---|
Funkce | předseda odboru sportu |
Ve funkci | od 5.2.2015 do 5.9.2016 |
Adresa | Dukelská 834, 78391 Uničov |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Švec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Hana Rozsypalová |
Člen statutárního orgánu: | Tereza Strupková |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Stefanidis |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Zajíček |
Člen statutárního orgánu: | Renata Semlerová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Karafiát |
Výpis dat pro firmu Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.