Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECHNIK PARTNER a.s., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 26690713.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TECHNIK PARTNER s.r.o. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jaromír Štecha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva A |
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Berlínská 1488/3, 10200 Praha |
Jméno | Ing. Ľubomír Červeňák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva B |
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Horšovská 1209/25, 15500 Praha |
Jméno | Václava Čermáková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva A |
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Brandýská 103/30, 18100 Praha |
Jméno | Vladimír Čermák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva A |
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Brandýská 103/30, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Sopuch |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva a člen představenstva B |
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | Jílovišťská 703, 15531 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Sopuch |
---|---|
Funkce | Člen představenstva B |
Ve funkci | od 1.12.2020 do 9.12.2020 |
Adresa | Jílovišťská 703, 15531 Praha |
Jméno | Václava Čermáková |
---|---|
Funkce | Jednatel A |
Ve funkci | od 22.7.2019 do 1.12.2020 |
Adresa | Brandýská 103/30, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Ľubomír Červeňák |
---|---|
Funkce | Jednatel B |
Ve funkci | od 22.7.2019 do 1.12.2020 |
Adresa | Horšovská 1209/25, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Sopuch |
---|---|
Funkce | Jednatel B |
Ve funkci | od 22.7.2019 do 1.12.2020 |
Adresa | Jílovišťská 703, 15531 Praha |
Jméno | Vladimír Čermák |
---|---|
Funkce | Jednatel A |
Ve funkci | od 22.7.2019 do 1.12.2020 |
Adresa | Brandýská 103/30, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Hana Štichová |
---|---|
Funkce | Jednatel A |
Ve funkci | od 28.5.2020 do 1.12.2020 |
Adresa | U větrolamu 763/42, 18400 Praha |
Jméno | Ing. Hana Štichová |
---|---|
Funkce | Jednatel A |
Ve funkci | od 22.7.2019 do 28.5.2020 |
Adresa | Křivenická 427/44, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Hana Štichová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.4.2014 do 22.7.2019 |
Adresa | Křivenická 427/44, 18100 Praha |
Jméno | Václava Čermáková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2014 do 22.7.2019 |
Adresa | Brandýská 103/30, 18100 Praha |
Jméno | Vladimír Čermák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2014 do 22.7.2019 |
Adresa | Brandýská 103/30, 18100 Praha |
Jméno | Vladimír Čermák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2002 do 22.5.2014 |
Adresa | Brandýská 103/30, Praha 8 |
Jméno | Václava Čermáková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2002 do 22.5.2014 |
Adresa | Brandýská 103/30, Praha 8 |
Jméno | Ing. Hana Štichová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.1.2007 do 8.4.2014 |
Adresa | Chvatěrubská 350, 18100 Praha 8 |
Jméno | Ing. Petr Šticha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2002 do 29.1.2007 |
Adresa | Nesvačily 82, Bystřice u Benešova |
Jméno | Ing. Hana Štichová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2002 do 29.1.2007 |
Adresa | Nesvačily 82, Bystřice u Benešova |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ľubomír Červeňák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václava Čermáková |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Čermák |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaromír Štecha |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jaroslav Sopuch |
Výpis dat pro firmu TECHNIK PARTNER a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.