Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., která sídlí v obci Chotěboř a bylo jí přiděleno IČO 25999729.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. se sídlem v obci Chotěboř byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zednictví , Vodoinstalatérství, topenářství , Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Antonín Šotola |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.11.2023 |
Adresa | Jiráskova 706, 39601 Humpolec |
Jméno | ing. Ladislav Dopita |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 2.11.2023 |
Adresa | Čáslavská 330, 53807 Seč |
Jméno | Mgr. Bc. David Šafránek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.6.2019 do 19.11.2021 |
Adresa | Doležálkova 675, 58301 Chotěboř |
Jméno | Ing. Zdeněk Janovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.12.2013 do 26.6.2019 |
Adresa | Čsl. armády 646, 58301 Chotěboř |
Jméno | Miroslav Uchytil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | Jetelová 1815, 58301 Chotěboř |
Jméno | Miroslav Uchytil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.12.2013 do 25.5.2016 |
Adresa | Družstevní 1277, 58301 Chotěboř |
Jméno | Miroslav Uchytil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.3.2008 do 19.12.2013 |
Adresa | Družstevní 1277, 58301 Chotěboř |
Jméno | Ing. Petr Sodomka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2007 do 3.3.2008 |
Adresa | 257, 58262 Sobíňov |
Jméno | Ing. Petr Sodomka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.10.2003 do 17.4.2007 |
Adresa | U Nádržky 421, 58301 Chotěboř |
Jméno | Ing. Milan Linhart |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.10.2003 do 23.6.2005 |
Adresa | Krále Jana 52, 58301 Chotěboř |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Šotola |
---|
Výpis dat pro firmu TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.