Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECHKO, spol. s r.o., která sídlí v obci Bořitov a bylo jí přiděleno IČO 44017235.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TECHKO, spol. s r.o. se sídlem v obci Bořitov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Vodoinstalatérství, topenářství , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny .Jméno | Ing. Radim Tejkal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2018 |
Adresa | Nešverova 2740/7, 62800 Brno |
Jméno | Ing. Pavel Prokop |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2018 |
Adresa | Ladova 1818/39, 62100 Brno |
Jméno | Ing. Zdeněk Vozár |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.10.2016 do 2.6.2022 |
Adresa | 403, 66406 Viničné Šumice |
Jméno | Ing. Pavel Jašek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.10.2016 do 2.6.2022 |
Adresa | Ořechová 650, 67971 Lysice |
Jméno | Radim Tejkal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2018 do 22.5.2018 |
Adresa | Nešverova 2740/7, 62800 Brno |
Jméno | Pavel Prokop |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2018 do 22.5.2018 |
Adresa | Ladova 1818/39, 62100 Brno |
Jméno | Ing. Pavel Jašek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.4.2012 do 18.10.2016 |
Adresa | Ořechová 650, 67971 Lysice |
Jméno | Ing. Zdeněk Vozár |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.4.2012 do 18.10.2016 |
Adresa | 403, 66406 Viničné Šumice |
Jméno | ing. Pavel Jašek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.2001 do 1.4.2012 |
Adresa | Fleischnerova 12, Brno |
Jméno | ing. Zdeněk Vozár |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.2001 do 1.4.2012 |
Adresa | Bělohorská 85, Brno |
Jméno | Ing. Zdeněk Vozár |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.1993 do 19.1.2001 |
Adresa | Bělohorská 85, Brno |
Jméno | Ing. Pavel Jašek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.1993 do 19.1.2001 |
Adresa | Fleischnerova 12, Brno |
Jméno | Ing. Zdeněk Vozár |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 30.12.1991 do 3.8.1993 |
Adresa | Bělohorská 85, Brno |
Jméno | Ing. Pavel Jašek |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 30.12.1991 do 3.8.1993 |
Adresa | Fleischnerova 12, Brno |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radim Tejkal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Prokop |
Výpis dat pro firmu TECHKO, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.