Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECAM PCV a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 60933623.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TECAM spol. s r.o. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5955 | |
IČO: | 60933623 | |
Obchodní firma: | TECAM spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.1994 1.1.2021 |
Datum vzniku: | 21.3.1994 | |
Na obchodní společnost TECAM PCV a.s. (dříve TECAM spol. s r.o.), jako na nástupnickou společnost přešlo dnem 1.1.2021 v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících obchodních společností TECAM Praha s.r.o., se sídlem Praha 12 Modřany, K jezu 2120/2, PSČ 143 00, IČ 247 47 611, PCV Alfa s.r.o., se sídlem Frýdecká 697/332, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 619 44 602 a TECAM Brno s.r.o., se sídlem Kulkova 4513/10b, Židenice, 615 00 Brno, IČ 065 57 341. V rámci procesu fúze sloučením zároveň došlo ke změně právní formy nástupnické společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. | 1.1.2021 | |
Zákaz zatížení a zcizení 25 % podílu společníka Ing. Václav Bareš, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1,281.250,-- Kč (jeden milion dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 9.10.2020 - 1.1.2021 | |
Zákaz zatížení a zcizení 25 % podílu společníka Ing. Zdeněk Skopal, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1,281.250,-- Kč (jeden milion dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO1/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 9.10.2020 - 1.1.2021 | |
Zákaz zatížení a zcizení 25 % podílu společníka Lukáš Koula, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1,281.250,-- Kč (jeden milion dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO2/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 9.10.2020 - 1.1.2021 | |
Zákaz zatížení a zcizení 25 % podílu společníka Ing. Jiří Blažek, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1,281.250,-- Kč (jeden milion dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO3/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 9.10.2020 - 1.1.2021 | |
Zákaz zatížení a zcizení 52 % podílu společníka Ing. Václav Bareš, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 2.665.000,00 Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát pět tisíc korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 21.9.2020 - 9.10.2020 | |
Zákaz zatížení a zcizení 35 % podílu společníka Ing. Zdeněk Skopal, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1.793.750,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát tři tisíce sedm set padesát korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO1/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 21.9.2020 - 9.10.2020 | |
Zákaz zatížení a zcizení 6,5 % podílu společníka Lukáš Koula, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 333.125,00 Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíce jedno sto dvacet pět korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO2/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 21.9.2020 - 9.10.2020 | |
Zákaz zatížení a zcizení 6,5 % podílu společníka Ing. Jiří Blažek, na společnosti, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 333.125,00 Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíce jedno sto dvacet pět korun českých), ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO3/5061/20/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. | 21.9.2020 - 9.10.2020 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 | |
Právní poměry - změna společenské smlouvy ze dne 8.6.1994. | 12.7.1994 - 27.8.1996 | |
Právní poměry - rozhodnutí valné hromady ze dne 12.4.1994. | 1.6.1994 - 27.8.1996 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 1. 3. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 21.3.1994 - 1.7.2014 |
IČO: | 60933623 |
---|---|
Obchodní firma: | TECAM PCV a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 3. 1994 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 3 |
IČO: | 60933623 |
---|---|
Firma: | TECAM PCV a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 3. 1994 |
Výpis dat pro firmu TECAM PCV a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.