Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TBG PKS a.s., která sídlí v obci Žďár nad Sázavou a bylo jí přiděleno IČO 28261976.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TBG PKS a.s. se sídlem v obci Žďár nad Sázavou byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí .Jméno | Ing. Stanislav Rambousek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | Okružní 900/28, 67401 Třebíč |
Jméno | Otakar Ostrýž |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | 260, 59263 Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | 42, 67557 Litovany |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | Brodská 1874/23, 59101 Žďár nad Sázavou |
Jméno | Ing. Radek Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.9.2022 |
Adresa | Osvobození 564, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 2.9.2022 |
Adresa | Brodská 1874/23, 59101 Žďár nad Sázavou |
Jméno | Otakar Ostrýž |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 2.9.2022 |
Adresa | 260, 59263 Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Ing. Stanislav Rambousek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 2.9.2022 |
Adresa | Okružní 900/28, 67401 Třebíč |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 2.9.2022 |
Adresa | 42, 67557 Litovany |
Jméno | Ing. Radek Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2017 do 2.9.2022 |
Adresa | Osvobození 564, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Otakar Ostrýž |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 4.8.2017 |
Adresa | 260, 59263 Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Ing. Stanislav Rambousek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 4.8.2017 |
Adresa | Okružní 900/28, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Jaroslav Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2015 do 4.8.2017 |
Adresa | Křepická 219, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2015 do 4.8.2017 |
Adresa | Na Prutech 978/38, 59101 Žďár nad Sázavou |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 4.8.2017 |
Adresa | 42, 67557 Litovany |
Jméno | Otakar Ostrýž |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 4.8.2017 |
Adresa | 260, 59263 Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Ing. Stanislav Rambousek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 4.8.2017 |
Adresa | Okružní 900/28, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Jaroslav Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2015 do 4.8.2017 |
Adresa | Křepická 219, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2015 do 4.8.2017 |
Adresa | Na Prutech 978/38, 59101 Žďár nad Sázavou |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 4.8.2017 |
Adresa | 42, 67557 Litovany |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 14.5.2016 |
Adresa | Dr. Holubce 993/3, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.8.2013 do 9.7.2015 |
Adresa | Na Prutech 978/38, 59101 Žďár nad Sázavou |
Jméno | Ing. Jaroslav Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2013 do 9.7.2015 |
Adresa | Křepická 219, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Ing. Stanislav Rambousek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2012 do 24.6.2014 |
Adresa | Okružní 900/28, 67401 Třebíč |
Jméno | Otakar Ostrýž |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2012 do 24.6.2014 |
Adresa | 260, 59263 Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2012 do 24.6.2014 |
Adresa | Dr. Holubce 993/3, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Jaroslav Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2012 do 2.10.2013 |
Adresa | Křepická 219, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2012 do 23.8.2013 |
Adresa | Na Prutech 978/38, 59101 Žďár nad Sázavou 3 |
Jméno | Ing. Jiří Klimeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.2007 do 8.8.2012 |
Adresa | Gen. Jaroše 1562/18, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Otakar Ostrýž |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.2007 do 8.8.2012 |
Adresa | 260, 59263 Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Zdeněk Hambálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.2007 do 8.8.2012 |
Adresa | Dr. Holubce 993/3, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Jaroslav Klimus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.12.2007 do 8.8.2012 |
Adresa | Křepická 219, 69163 Velké Němčice |
Jméno | Ing. Petr Pejchal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.12.2007 do 8.8.2012 |
Adresa | Na Prutech 978/38, 59101 Žďár nad Sázavou |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Klimus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Otakar Ostrýž |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Hambálek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Pejchal |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Rambousek |
Výpis dat pro firmu TBG PKS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.