Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TATIANASLAV, s.r.o., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 28947401.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TATIANASLAV, s.r.o. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Serghei Glutnic |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Plzeňská 337/74, 26601 Beroun |
Jméno | Mariana Gilca |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Komenského 686, 34101 Horažďovice |
Jméno | Ivan Pascal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.3.2022 |
Adresa | Želivského 64, 26601 Beroun |
Jméno | Mariana Gilca |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.2021 do 22.2.2023 |
Adresa | Komenského 686, 34101 Horažďovice |
Jméno | Serghei Glutnic |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.3.2022 do 22.2.2023 |
Adresa | Plzeňská 337/74, 26601 Beroun |
Jméno | Serghei Glutnic |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2010 do 23.3.2022 |
Adresa | 60, 50901 Nová Paka |
Jméno | Ivan Pascal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.2021 do 23.3.2022 |
Adresa | Želivského 64, 26601 Beroun |
Jméno | Ivan Pascal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2010 do 16.9.2021 |
Adresa | Želivského 64, 26601 Beroun |
Jméno | Mariana Gilca |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2010 do 16.9.2021 |
Adresa | Komenského 686, 34101 Horažďovice |
Jméno | Gheorghe Burghelea |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 26.8.2013 |
Adresa | Tyršova 51, 26601 Beroun |
Jméno | Veaceslav Burghelea |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 26.8.2013 |
Adresa | Tyršova 51, 26601 Beroun |
Jméno | Andrei Berdianu |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2010 do 26.8.2013 |
Adresa | Komenského 682, 34101 Horažďovice |
Jméno | Ion Burghelea |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 26.8.2013 |
Adresa | , Anenii Noi, Sat. Chetrosu |
Jméno | Grigore Rotaru |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2010 do 16.12.2010 |
Adresa | Želivského 64, 26601 Beroun |
Člen statutárního orgánu: | Mariana Gilca |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivan Pascal |
Člen statutárního orgánu: | Serghei Glutnic |
Výpis dat pro firmu TATIANASLAV, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.