Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TAIMA Logistic s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 48265764.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TAIMA JN, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Zdeněk Linke |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.10.2020 do 13.11.2023 |
Adresa | Husova 248, 27054 Řevničov |
Jméno | Vasyl Deshko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.8.2010 do 6.10.2020 |
Adresa | Mazurská 521/11, 18100 Praha |
Jméno | Serhiy Dzyuba |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.7.2009 do 9.8.2010 |
Adresa | Podnikatelská 569, 19011 Praha |
Jméno | Tetyana Poshtak |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.7.2009 do 9.8.2010 |
Adresa | Jetřichovická 743/10, 19000 Praha |
Jméno | Serhiy Dzyuba |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.2.2008 do 9.7.2009 |
Adresa | Bezdrevská 549, 19800 Praha |
Jméno | Vasyl Deshko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.12.2005 do 14.2.2008 |
Adresa | Božanovská 884/10, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Josef Kočí |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2002 do 13.12.2005 |
Adresa | manž. Dostálových , Praha 9 |
Jméno | Ing. Radovan Havlík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.6.1995 do 25.5.2002 |
Adresa | Náměstí T. G. Masaryka 710, 46851 Smržovka |
Jméno | Ing. Radovan Havlík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.3.1993 do 20.6.1995 |
Adresa | Luční 346, 46851 Smržovka |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Linke |
---|
Výpis dat pro firmu TAIMA Logistic s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.