Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Swiss Life Select a.s., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 24260444.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PRW Czech, a.s. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Mgr. David Hegner |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.7.2023 |
Adresa | Harmonická 1386/7, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Karel Šulc |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.12.2023 |
Adresa | Suchdolské náměstí 1345/13, 16500 Praha |
Jméno | Dominik Kollár |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2023 |
Adresa | 318, 67176 Bohutice |
Jméno | PaedDr. František Dragúň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.2.2019 do 12.6.2024 |
Adresa | Fraňa Kráľa 41 , Komjatice |
Jméno | Ing. Karel Šulc |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2023 do 20.12.2023 |
Adresa | U Malvazinky 148/18, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Karel Šulc |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.7.2023 do 29.11.2023 |
Adresa | U Malvazinky 148/18, 15000 Praha |
Jméno | Dominik Kollár |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2023 do 29.11.2023 |
Adresa | 318, 67176 Bohutice |
Jméno | Dominik Kollár |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2018 do 18.8.2023 |
Adresa | Příčná 530, 43981 Kryry |
Jméno | Petr Jarůněk |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.4.2022 do 18.7.2023 |
Adresa | U trati 476/22, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Karel Šulc |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2018 do 18.7.2023 |
Adresa | U Malvazinky 148/18, 15000 Praha |
Jméno | David Hegner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.1.2023 do 18.7.2023 |
Adresa | Harmonická 1386/7, 15800 Praha |
Jméno | David Hegner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.2017 do 18.1.2023 |
Adresa | Harmonická 1386/7, 15800 Praha |
Jméno | Filip Duchoň |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2020 do 11.4.2022 |
Adresa | Na Malovance 589/18, 16900 Praha |
Jméno | Filip Duchoň |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2018 do 27.3.2020 |
Adresa | Na Malovance 589/18, 16900 Praha |
Jméno | Vladek Krámek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.12.2018 do 12.2.2019 |
Adresa | U Sluncové 666/12a, 18600 Praha |
Jméno | Vladek Krámek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.8.2014 do 8.12.2018 |
Adresa | U Sluncové 666/12a, 18600 Praha |
Jméno | Filip Duchoň |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 7.8.2016 do 29.11.2018 |
Adresa | Na Malovance 589/18, 16900 Praha |
Jméno | Martin Nejedlý |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.2.2015 do 29.11.2018 |
Adresa | Na Vidouli 845/1a, 15800 Praha |
Jméno | Petr Stuchlík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 21.6.2018 do 14.9.2018 |
Adresa | Jilská 527/2, 11000 Praha |
Jméno | Petr Stuchlík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 3.7.2013 do 21.6.2018 |
Adresa | Ulčova 740/2a, 18400 Praha |
Jméno | Mario Drosc |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 25.2.2015 do 20.11.2017 |
Adresa | Irská 796/5, 16000 Praha |
Jméno | Filip Duchoň |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.2.2015 do 7.8.2016 |
Adresa | Osadní 1317/11, 17000 Praha |
Jméno | Martin Nejedlý |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 8.8.2013 do 25.2.2015 |
Adresa | Na Vidouli 845/1a, 15800 Praha |
Jméno | Vladek Krámek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 3.7.2013 do 22.8.2014 |
Adresa | Zahradní 673, 50743 Sobotka |
Jméno | Martin Nejedlý |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 3.7.2013 do 8.8.2013 |
Adresa | Mezilesí I 142/2, 75124 Přerov |
Jméno | Tomáš Lánský |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.5.2013 do 3.7.2013 |
Adresa | V Solníkách 2107, 25263 Roztoky |
Jméno | Martin Nejedlý |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.5.2013 do 3.7.2013 |
Adresa | Mezilesí I 142/2, 75124 Přerov |
Jméno | Michal Aron |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.3.2013 do 22.5.2013 |
Adresa | Linhartova 1287/4, 15000 Praha |
Jméno | Petra Čápová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2012 do 4.3.2013 |
Adresa | 40, 46344 Radimovice |
Člen statutárního orgánu: | David Hegner |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dominik Kollár |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Šulc |
Výpis dat pro firmu Swiss Life Select a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.