Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Swiss Company Limited s.r.o., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 28681487.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem S-Real Company s.r.o. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Tomáš Mrázek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.8.2020 |
Adresa | nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jméno | Botir Norbekov |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.11.2018 do 26.8.2020 |
Adresa | Samarkand Darbaza 22/4a , Taškent |
Jméno | Dmitry Bezverkhniy |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.6.2009 do 28.11.2018 |
Adresa | , adresa pobytu v ČR: Teplice, Josefa Suka 1398, PSČ 415 01, trvale bytem: osada Sovetskij, Vyborgskij okres, Leningradská oblast, Družby 1-19 |
Jméno | Olga Popova |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2008 do 4.6.2009 |
Adresa | , Vyborg, Leningradská oblast, Primorskaja 4-29 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Mrázek |
---|
Výpis dat pro firmu Swiss Company Limited s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.