Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SUNN MORAVIA, s. r. o., která sídlí v obci Karviná a bylo jí přiděleno IČO 49609530.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SUNN MORAVIA, s. r. o. se sídlem v obci Karviná byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Renáta Benešová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.7.2016 |
Adresa | Plzeňská 313/217c, 15000 Praha |
Jméno | Dana Sznapková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.7.2016 |
Adresa | Rakovecká 818, 73543 Albrechtice |
Jméno | Dana Sznapková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 26.7.2016 |
Adresa | Rakovecká 818, 73543 Albrechtice |
Jméno | Renáta Benešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.6.2016 do 26.7.2016 |
Adresa | Plzeňská 313/217c, 15000 Praha |
Jméno | Dana Sznapková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 26.7.2016 |
Adresa | Rakovecká 818, 73543 Albrechtice |
Jméno | Renáta Benešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.6.2016 do 26.7.2016 |
Adresa | Plzeňská 313/217c, 15000 Praha |
Jméno | Renáta Benešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.6.2015 do 17.6.2016 |
Adresa | Dolnokrčská 2035/17, 14000 Praha |
Jméno | Renáta Benešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 12.6.2015 |
Adresa | Dolnokrčská 2035/17, 14000 Praha 4 |
Jméno | Dana Sznapková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2011 do 24.6.2014 |
Adresa | Rakovecká 818, 73543 Albrechtice |
Jméno | Renáta Benešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2011 do 24.6.2014 |
Adresa | Zelinova 5594, 76005 Zlín |
Jméno | Dana Sznapková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.1993 do 3.8.2011 |
Adresa | Borovského 13/2321 , Karviná - Mizerov |
Jméno | Renáta Sznapková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2004 do 3.8.2011 |
Adresa | Borovského 2321/13, Karviná |
Jméno | Renáta Nalewajková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.1993 do 11.1.1999 |
Adresa | ul. Božkova 407/59 , Karviná - Ráj |
Člen statutárního orgánu: | Dana Sznapková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Renáta Benešová |
Výpis dat pro firmu SUNN MORAVIA, s. r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.