Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠUMBOR s.r.o., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 62024329.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Š U M B O R , spol. s r.o. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Patrik Krudenc |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.2.2022 |
Adresa | Gagarinova 588/12, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Luděk Šitina |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.5.2018 |
Adresa | Hlavní 660/7, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Stanislava Schusterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2014 do 29.6.2018 |
Adresa | 76, 50327 Roudnice |
Jméno | Ing. Václav Schuster |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2014 do 29.6.2018 |
Adresa | 76, 50327 Roudnice |
Jméno | Luděk Šitina |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2014 do 12.5.2018 |
Adresa | Stará Polní 392/5, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Luděk Šitina |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.10.2002 do 18.9.2014 |
Adresa | Stará Polní 392/5, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Václav Schuster |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.7.2004 do 18.9.2014 |
Adresa | 76, 50327 Roudnice |
Jméno | Ing. Stanislava Schusterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.7.2004 do 18.9.2014 |
Adresa | 76, 50327 Roudnice |
Jméno | Ing. Stanislava Schusterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.11.1998 do 10.7.2004 |
Adresa | Hlavní 660/7, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Václav Schuster |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.8.1994 do 10.7.2004 |
Adresa | Hlavní 660/7, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Jiří Horák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.8.1994 do 2.11.1998 |
Adresa | Hlavní 1161/9, 50008 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Šitina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Patrik Krudenc |
Výpis dat pro firmu ŠUMBOR s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.