Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Šůla Motors s.r.o., která sídlí v obci Rokycany a bylo jí přiděleno IČO 25228579.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MAIL, grafické studio s.r.o. se sídlem v obci Rokycany byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jiří Šůla |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.3.2023 |
Adresa | 71, 33808 Týček |
Jméno | Jan Jager |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.6.2017 do 29.3.2023 |
Adresa | 54, 33808 Hlohovice |
Jméno | Jan Jager |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 23.6.2017 |
Adresa | U Kovárny 1002, 33027 Vejprnice |
Jméno | Jan Jager |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 23.6.2017 |
Adresa | U Kovárny 1002, 33027 Vejprnice |
Jméno | Jan Jager |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.6.2014 do 25.1.2017 |
Adresa | Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany |
Jméno | Jan Jager |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2011 do 26.6.2014 |
Adresa | Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany |
Jméno | Jan Jager |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.4.2005 do 1.12.2011 |
Adresa | Sedláčkova 620/III, Rokycany |
Jméno | Ing. Zdeněk Smetana |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.3.2005 do 20.4.2005 |
Adresa | Plzenecká 71, Plzeň |
Jméno | Karel Smetana |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.1.1999 do 23.3.2005 |
Adresa | Sokolovská 135, Plzeň |
Jméno | Helena Smetanová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.10.2000 do 23.3.2005 |
Adresa | Sokolovská 135, Plzeň |
Jméno | Miroslav Albl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.1.1999 do 27.10.2000 |
Adresa | Tichá 2, Plzeň |
Člen statutárního orgánu: | Jan Jager |
---|
Výpis dat pro firmu Šůla Motors s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.