Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STRABAG SIS a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 45359041.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Karlovarské silnice, a. s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany , Geologické práce , Provádění trhacích prací , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Opravy silničních vozidel , Zámečnictví, nástrojářství , Provádění ohňostrojných prací , Výkon zeměměřických činností , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Popsimov |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | 36, 43201 Kadaň |
Jméno | Ing. Lukáš Přibyl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | Slunečná 333, 37371 Adamov |
Jméno | Ing. Pavel Klas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | 5, 38601 Radošovice |
Jméno | Ing. Karel Klofáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | U Rybníčku 4041, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Ing. Martin Bašár |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2021 do 12.9.2024 |
Adresa | Dělnická 443, 25241 Dolní Břežany |
Jméno | Ing. Lukáš Přibyl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2021 do 12.9.2024 |
Adresa | Slunečná 333, 37371 Adamov |
Jméno | Lukáš Přibyl Ing. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2016 do 19.7.2021 |
Adresa | Slunečná 333, 37371 Adamov |
Jméno | Ing. Pavel Klas |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2016 do 19.7.2021 |
Adresa | 5, 38601 Radošovice |
Jméno | Vlastislav Šlajs |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2013 do 23.7.2016 |
Adresa | Luční 306, 33002 Dýšina |
Jméno | Ing. Pavel Klas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.7.2016 do 23.7.2016 |
Adresa | 5, 38601 Radošovice |
Jméno | Ing. Pavel Klas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2006 do 21.7.2016 |
Adresa | 5, 38601 Radošovice |
Jméno | Ing. Jiří Pechlát |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2008 do 25.10.2014 |
Adresa | Kopretinová 945, 38301 Prachatice |
Jméno | Ing. Vladimír Boršek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 22.1.2013 |
Adresa | Plavská 1977/5, 37001 České Budějovice |
Jméno | Ing. Jiří Pechlát |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.9.2005 do 18.4.2008 |
Adresa | nám. Přátelství 663, 38301 Prachatice |
Jméno | Jaroslav Chlubna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 14.12.2006 |
Adresa | Družstevní 1581/30, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Dipl. -Ing. Bruno Horst Klee |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.4.2003 do 18.1.2006 |
Adresa | Ernst-Reuter-Str. , Hof/Saale |
Jméno | Václav Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2003 do 2.11.2005 |
Adresa | Lomená 251/1, 36004 Karlovy Vary |
Jméno | Jaroslav Novák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.3.2000 do 5.9.2005 |
Adresa | Lomená 254/7, 36004 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Zdeněk Rozsypálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.9.1998 do 27.9.2003 |
Adresa | 1. máje 590/1, 35301 Mariánské Lázně |
Jméno | Ernst Reuther, nar. 25.4. 1927 |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.9.1999 do 11.4.2003 |
Adresa | , Hof/Saale, Dr. Endersstr. 4, st.příslušnost SRN, v ČR Karlovy Vary, Severní 13 |
Jméno | Jana Martinovská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.9.1999 do 30.3.2000 |
Adresa | Kaceřov , p. Kynšperk nad Ohří |
Jméno | Jana Martinovská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1996 do 9.9.1999 |
Adresa | Varšavská 700/3, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ernst Reuther, nar. 25.4. 1927 |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.1.1996 do 9.9.1999 |
Adresa | , Hof/Saale, Dr. Endersstr. 4, st.příslušnost SRN, v ČR Mariánské Lázně, Ladova 138/37 |
Jméno | ing. Veronika Exnerová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.1.1996 do 4.9.1998 |
Adresa | Žitná 683, 46006 Liberec |
Jméno | ing. Ladislav Hajšman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1992 do 6.6.1996 |
Adresa | Lázeňská 21/3, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Jana Martinovská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1992 do 8.1.1996 |
Adresa | Varšavská 700/3, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Vojtěch Müller |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1992 do 8.1.1996 |
Adresa | Dvořákova 703/4, 36017 Karlovy Vary |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lukáš Přibyl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Popsimov |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Klas |
Člen statutárního orgánu: | Karel Klofáč |
Výpis dat pro firmu STRABAG SIS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.