Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVMERKUR s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25224140.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TC MERKURTRANS s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Dmytro Borka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2020 |
Adresa | Pod Svahem 1386, 34701 Tachov |
Jméno | Pavel Záliš |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.8.1998 do 1.7.2020 |
Adresa | ul. Jana Ziky 1739, 34701 Tachov |
Jméno | Pavel Záliš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.2019 do 1.7.2020 |
Adresa | Na Třešňovce 2179, 34701 Tachov |
Jméno | Pavel Záliš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2007 do 8.3.2019 |
Adresa | Jana Ziky 1739, 34701 Tachov |
Jméno | Petr Löffelmann |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.3.2001 do 17.9.2007 |
Adresa | Terezie Brzkové 1036/25, 31800 Plzeň |
Jméno | Petr Löffelmann |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.8.1998 do 28.3.2001 |
Adresa | Revoluční 899, 33023 Nýřany |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Záliš |
---|
Výpis dat pro firmu STAVMERKUR s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.