Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 19012187.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 952 | |
IČO: | 19012187 | |
Obchodní firma: | STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.7.1991 |
Datum vzniku: | 4.7.1991 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Cm 35/2004-7 ze dne 4.11.2004, které nabylo právní moci dne 4.12.2004, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 20.1.2005 | |
Usnesení Okresního soudu v Olomouci č.j. 15 Nc 4812/2002-8 ze dne 10.9.2002, o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.2.2003. | 6.11.2003 | |
Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 10. 09. 2002 č.j. 15Nc 4812/2002-8 soud nařídil exekuci podle pravomocného vykonatelného platebního rozkazu č.j. Ro 2572/97 ze dne 21. 11. 1997. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jiří Petruň, soudní exekutor, Exekutorského úřadu se sídlem Šumperk, Hlavní třída 25, PSČ 787 01. Exekutor vydal dne 11. 04. 2003 exekuční příkaz Ex 322/02 k uspokojení pohledávky oprávněného SULKO, s.r.o., se sídlem Zábřeh na Moravě, Čsl. armády 861/28 ve výši 22.476,60 Kč s příslušenstvím postižením obchodního podílu povinného Ing. Václava Capouška, bytem E.F.Buriana 14, 772 00 Olomouc ve výši 100 % ve společnosti STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. se sídlem E.F.Buriana 14, 772 00 Olomouc-Svatý Kopeček. | 28.4.2003 |
IČO: | 19012187 |
---|---|
Obchodní firma: | STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 7. 1991 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
IČO: | 19012187 |
---|---|
Firma: | STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 7. 1991 |
Výpis dat pro firmu STAVITELSTVÍ, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.