Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební huť Slavonice a.s., která sídlí v obci Slavonice a bylo jí přiděleno IČO 46683780.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Stavební huť Slavonice, spol. s r. o. se sídlem v obci Slavonice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Geologické práce , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Petr Chadim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | Horní náměstí 511, 37881 Slavonice |
Jméno | Daniel Chadim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | Horní náměstí 511, 37881 Slavonice |
Jméno | Petr Chadim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.5.2002 do 18.1.2017 |
Adresa | Horní nám. 511, 37881 Slavonice |
Jméno | Daniel Chadim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.3.2007 do 18.1.2017 |
Adresa | Horní náměstí 511, 37881 Slavonice |
Jméno | Ing. Zdeněk Vacek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.5.2002 do 28.3.2007 |
Adresa | ul. Míru 312, 76901 Holešov |
Jméno | Jaroslav Rozporka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.5.2002 do 28.3.2007 |
Adresa | Horní náměstí 530, 37881 Slavonice |
Jméno | Ing. Zdeněk Vacek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.1994 do 6.5.2002 |
Adresa | ul. Míru 312, Holešov |
Jméno | Petr Chadim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.1994 do 6.5.2002 |
Adresa | Horní nám. 51, Slavonice |
Jméno | Jaroslav Rozporka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.5.1997 do 6.5.2002 |
Adresa | Horní náměstí 530, Slavonice |
Jméno | Ing.arch. Petr Hrůša |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.1994 do 3.6.1998 |
Adresa | Meluzínova 23, Brno |
Jméno | Ing. Milan Souček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.5.1997 do 3.6.1998 |
Adresa | Rudolecká 248, Slavonice |
Jméno | Milan Bártů |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.1994 do 16.5.1997 |
Adresa | gen. Svobody 595, Slavonice |
Jméno | Jaroslav Rozporka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.1994 do 16.5.1997 |
Adresa | Brněnská 202, Slavonice |
Jméno | Petr Chadim |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 13.8.1992 do 24.3.1994 |
Adresa | Horní nám. 51, Slavonice |
Jméno | Ing.arch. Petr Hrůša |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 13.8.1992 do 24.3.1994 |
Adresa | Meluzínova 23, Brno |
Jméno | Jaroslav Rozporka |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 13.8.1992 do 24.3.1994 |
Adresa | Brněnská 202, Slavonice |
Jméno | Ing. Zdeněk Vacek |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 13.8.1992 do 24.3.1994 |
Adresa | ul. Míru 312, Holešov |
Jméno | JUDr. Antonín Trunkl |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 13.8.1992 do 24.3.1994 |
Adresa | Palackého nám. 181/I, Dačice |
Jméno | Milan Bártů |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 13.8.1992 do 24.3.1994 |
Adresa | gen. Svobody 595, Slavonice |
Člen statutárního orgánu: | Petr Chadim |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Daniel Chadim |
Výpis dat pro firmu Stavební huť Slavonice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.