Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SVORNOST., která sídlí v obci Karviná a bylo jí přiděleno IČO 13642928.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SVORNOST. se sídlem v obci Karviná byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ivo Selig |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Borovského 2324/19, 73401 Karviná |
Jméno | Jindřich Lutonský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Borovského 2328/27, 73401 Karviná |
Jméno | Miroslav Ďuriš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Kirovova 2306/4, 73401 Karviná |
Jméno | Lubomír Kožušník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Ciolkovského 448/17, 73401 Karviná |
Jméno | Pavel Dohnal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Na Kopci 2059/4, 73401 Karviná |
Jméno | Pavel Dohnal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.1.2019 do 10.8.2021 |
Adresa | Na Kopci 2059/4, 73401 Karviná |
Jméno | Jindřich Lutonský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Borovského 2328/27, 73401 Karviná |
Jméno | Ivo Selig |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Borovského 2324/19, 73401 Karviná |
Jméno | Miroslav Ďuriš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Kirovova 2306/4, 73401 Karviná |
Jméno | Lubomír Kožušník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Ciolkovského 448/17, 73401 Karviná |
Jméno | Pavel Dohnal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.9.2017 do 23.1.2019 |
Adresa | Prameny 635/1, 73401 Karviná |
Jméno | Pavel Pawlowski |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2016 do 12.9.2017 |
Adresa | Na Kopci 2059/4, 73401 Karviná |
Jméno | Pavel Pawlowski |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2016 do 12.9.2017 |
Adresa | Na Kopci 2059/4, 73401 Karviná |
Jméno | Jindřich Lutonský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2014 do 8.7.2016 |
Adresa | Borovského 2328/27, 73401 Karviná |
Jméno | Lubomír Kožušník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2014 do 8.7.2016 |
Adresa | Ciolkovského 448/17, 73401 Karviná |
Jméno | Tadeáš Filuś |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2014 do 8.7.2016 |
Adresa | Kirovova 2305/6, 73401 Karviná |
Jméno | Lumír Pěčonka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2014 do 8.7.2016 |
Adresa | Na Kopci 2060/6, 73401 Karviná |
Jméno | Petr Sedlář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.4.2016 do 8.7.2016 |
Adresa | 2, 74221 Kopřivnice |
Jméno | Petr Sedlář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2014 do 8.4.2016 |
Adresa | Borovského 2325/21, 73401 Karviná |
Jméno | Lumír Pečonka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2014 do 18.9.2014 |
Adresa | Na Kopci 2060/6, 73401 Karviná |
Jméno | Tadeáš Filuś |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2011 do 7.8.2014 |
Adresa | Kirovova 2305/6, 73401 Karviná |
Jméno | Ing. Emil Hako |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2011 do 7.8.2014 |
Adresa | Borovského 2323/17, 73401 Karviná |
Jméno | Lubomír Kožušník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2011 do 7.8.2014 |
Adresa | Ciolkovského 448/17, 73401 Karviná |
Jméno | Josef Kretek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2011 do 7.8.2014 |
Adresa | Borovského 2328/27, 73401 Karviná |
Jméno | Lumír Pěčonka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 28.10.2011 do 7.8.2014 |
Adresa | Na Kopci 2060/6, 73401 Karviná |
Jméno | Lumír Pěčonka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2011 do 28.10.2011 |
Adresa | Na Kopci 2060/6, 73401 Karviná |
Jméno | Vlastimil Gajdoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.3.1997 do 1.7.2011 |
Adresa | Ciolkovského 448, Karviná-Ráj |
Jméno | Ing. Emil Hako |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 5.5.2001 do 1.7.2011 |
Adresa | Borovského 2323, Karviná-Mizerov |
Jméno | Josef Sznapka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.1.2002 do 1.7.2011 |
Adresa | Kirovova 2306/4, Karviná-Mizerov |
Jméno | Lumír Pečonka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.11.2006 do 1.7.2011 |
Adresa | Na Kopci 2060/6, 73401 Karviná |
Jméno | Josef Kretek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.11.2006 do 1.7.2011 |
Adresa | Borovského 2328/27, 73401 Karviná |
Jméno | Leopold Sedlář |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2001 do 9.11.2006 |
Adresa | Borovského 2328, Karviná-Mizerov |
Jméno | Jiří Barber |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.1.2002 do 9.11.2006 |
Adresa | Na kopci 2059/4, Karviná-Mizerov |
Jméno | Ing. Zdeněk Urner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.5.1994 do 28.1.2002 |
Adresa | Kirovova 2305, Karviná-Mizerov |
Jméno | Andělín Sedlář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.3.1997 do 28.1.2002 |
Adresa | Borovského 2325, Karviná-Mizerov |
Jméno | Ing. Emil Hako |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 5.5.2001 |
Adresa | 2323, Karviná Mizerov |
Jméno | Leopold Sedlář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 5.5.2001 |
Adresa | 2328, Karviná Mizerov |
Jméno | Ing. Jaroslav Schmidt |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 5.5.2001 |
Adresa | 1898, Karviná Mizerov |
Jméno | Evžen Marchevka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 25.3.1997 |
Adresa | 2058, Karviná Mizerov |
Jméno | Helena Vavříčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 17.5.1994 |
Adresa | 2058, Karviná Mizerov |
Jméno | Marta Galuszková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 17.5.1994 |
Adresa | 2306, Karviná Mizerov |
Jméno | Josef Budoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.1991 do 17.5.1994 |
Adresa | 448, Karviná Ráj |
Člen statutárního orgánu: | Lubomír Kožušník |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jindřich Lutonský |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Ďuriš |
Člen statutárního orgánu: | Ivo Selig |
Výpis dat pro firmu STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SVORNOST. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.