Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK, která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 00039276.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Stavební bytové družstvo zaměstnanců závodu V. I. Lenina Plzeň, národní podnik se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1959. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství .Jméno | ing. Pavel Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | Žlutická 1677/25, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Eva Maříková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | Družby 983/13, 31200 Plzeň |
Jméno | PhDr. Věra Dvořáková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | Sokolovská 1114/108, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | 460, 33016 Všeruby |
Jméno | Ing. Jan Pěnkava |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | Bzenecká 1026/36, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | Sokolovská 1114/108, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | 36, 33563 Spálené Poříčí |
Jméno | Jan Mečl |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2020 do 28.11.2022 |
Adresa | Hřímalého 2706/18, 30100 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2018 do 28.11.2022 |
Adresa | Sokolovská 1114/108, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2018 do 28.11.2022 |
Adresa | 36, 33563 Spálené Poříčí |
Jméno | Eva Maříková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 28.11.2022 |
Adresa | Družby 983/13, 31200 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Pěnkava |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 28.11.2022 |
Adresa | Bzenecká 1026/36, 32300 Plzeň |
Jméno | ing. Pavel Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 28.11.2022 |
Adresa | Žlutická 1677/25, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Radomír Landa |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 28.11.2022 |
Adresa | Heyrovského 409/26, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.11.2017 do 28.11.2022 |
Adresa | 460, 33016 Všeruby |
Jméno | Jan Mečl |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 21.11.2020 |
Adresa | Hřímalého 2706/18, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 10.8.2018 |
Adresa | Brněnská 951/7, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 10.8.2018 |
Adresa | Brněnská 951/7, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 15.6.2018 |
Adresa | Sokolovská 1114/108, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 15.6.2018 |
Adresa | Sokolovská 1114/108, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 14.5.2018 |
Adresa | Karla Vokáče 2632/19, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 14.5.2018 |
Adresa | Karla Vokáče 2632/19, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 24.11.2017 |
Adresa | Koterovská 2390/47, 32600 Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2017 do 24.11.2017 |
Adresa | Koterovská 2390/47, 32600 Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Karla Vokáče 2632/19, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Koterovská 2390/47, 32600 Plzeň |
Jméno | Ing. Radomír Landa |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Heyrovského 409/26, 30100 Plzeň |
Jméno | Jan Mečl |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Hřímalého 2706/18, 30100 Plzeň |
Jméno | ing. Pavel Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Žlutická 1677/25, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Eva Maříková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Družby 983/13, 31200 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Pěnkava |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Bzenecká 1026/36, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 23.10.2017 |
Adresa | Brněnská 951/7, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2014 do 23.10.2017 |
Adresa | Sokolovská 1114/108, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2012 do 28.8.2014 |
Adresa | Pecháčkova 949/18, 31800 Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Blecha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Krejčíkova 5, 32600 Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Kapsa |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Manětínská 45, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Koterovská 47, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Zdeněk Brožík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Heyrovského 24, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Karla Vokáče 2632/19, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Brněnská 7, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Eva Maříková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Družby 13, Plzeň |
Jméno | Ing. Pavel Kovařík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Žlutická 25, 32300 Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Kaznějovská 1218/25, 32300 Plzeň |
Jméno | Jan Mečl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Hřímalého 18, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Radomír Landa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.11.2007 do 23.10.2012 |
Adresa | Heyrovského 26, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Stanislav Hajný |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Boettingerova 14, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Blecha |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Krejčíkova 5, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Gebouský |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Waltrova 4, Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Čejka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Koterovská 47, Plzeň |
Jméno | Ing. Zdeněk Brožík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Heyrovského 24, Plzeň |
Jméno | Miroslav Brabec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Sokolovská 1, Plzeň |
Jméno | Eva Maříková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Družby 13, Plzeň |
Jméno | Jan Mečl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2005 do 14.11.2007 |
Adresa | Hřímalého 18, Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2005 do 14.11.2007 |
Adresa | Karla Vokáče 2632/19, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Kapsa |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2005 do 14.11.2007 |
Adresa | Manětínská 1529/45, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. Ladislav Brejcha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2005 do 14.11.2007 |
Adresa | Žlutická 1627/24, 32300 Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 25.11.2005 |
Adresa | Karla Vokáče 19, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Kapsa |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 25.11.2005 |
Adresa | Manětínská 45, Plzeň |
Jméno | Ing. Adolf Daneš |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 25.11.2005 |
Adresa | Klatovská 103, Plzeň |
Jméno | Ing. Aleš Rataj |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.3.2004 do 30.3.2005 |
Adresa | Arbesova 1, Plzeň |
Jméno | Ing. Ladislav Brejcha |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 30.3.2004 |
Adresa | Žlutická 24, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Kapsa |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 30.3.2004 |
Adresa | Manětínská 45, Plzeň |
Jméno | Ing. Adolf Daneš |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 30.3.2004 |
Adresa | Klatovská 103, Plzeň |
Jméno | Ing. Zdeněk Brožík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 30.3.2004 |
Adresa | Heyrovského 24, Plzeň |
Jméno | Ing. František Krátký |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 30.3.2004 |
Adresa | Karla Vokáče 19, Plzeň |
Jméno | Mgr. Eva Maříková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 30.3.2004 |
Adresa | Družby 13, Plzeň |
Jméno | Ing. Aleš Rataj |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 30.3.2004 |
Adresa | Arbesova 1, Plzeň |
Jméno | Ing. Zdeněk Vaněk CSc. |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.2.2002 do 30.3.2004 |
Adresa | Blatenská 26, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Blecha |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 20.3.2003 do 30.3.2004 |
Adresa | Krejčíkova 5, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Gebouský |
---|---|
Funkce | zastupující člen |
Ve funkci | od 20.3.2003 do 30.3.2004 |
Adresa | Waltrova 4, Plzeň |
Jméno | Ing. Stanislav Hajný |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 20.3.2003 do 30.3.2004 |
Adresa | Boettingerova 14, Plzeň |
Jméno | ing. Jaroslav Majer |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 20.3.2003 |
Adresa | K. Steinera 18, Plzeň |
Jméno | Ing. Stanislav Hajný |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 20.3.2003 |
Adresa | Boettingerova 14, Plzeň |
Jméno | Mgr. Hana Ulčová |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 20.3.2003 |
Adresa | Kaznějovská 25, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Duchek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.2.2000 do 18.2.2002 |
Adresa | Boettingerova 14, Plzeň |
Jméno | ing. Josef Remsa |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Za Vodárnou 2, Plzeň |
Jméno | ing. Vladimír Křenek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Sokolovská 55, Plzeň |
Jméno | ing. František Flandera |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Smrková 22, Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Brněnská 7, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Hurt |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Rabštejnská 21, Plzeň |
Jméno | Ing. František Soukup |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Mohylová 57, Plzeň |
Jméno | ing. Zdeněk Vaněk |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.10.1996 do 15.2.2000 |
Adresa | Blatenská 26, Plzeň |
Jméno | Jiřina Cajthamlová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 29.10.1996 |
Adresa | Adélova 6, Plzeň |
Jméno | MUDr. Vladimír Piroch |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.10.1990 do 29.10.1996 |
Adresa | Blatenská 22, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Šlezinger |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Majakovského 10, Plzeň |
Jméno | Ing. Adolf Daneš |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Klatovská 103, Plzeň |
Jméno | Ing. Miroslav Škopek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Komenského 7, Plzeň |
Jméno | Ing. František Soukup |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Mohylová 57, Plzeň |
Jméno | Ing. Tomáš Lorenz |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Waltrova 53, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Kolčava |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Řepová 12, Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Aubrecht |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.10.1996 |
Adresa | Baarova 23, Plzeň |
Jméno | Václav Róm |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 29.12.1993 do 29.10.1996 |
Adresa | Kaznějovská 23, Plzeň |
Jméno | Ing. Ladislav Brejcha |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.12.1993 do 29.10.1996 |
Adresa | Žlutická 24, Plzeň |
Jméno | Jiří Florian r.č. 130541/623 |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.12.1993 do 29.10.1996 |
Adresa | Mohylova 95, Plzeň |
Jméno | Jan Lukeš |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.12.1993 do 29.10.1996 |
Adresa | Sukova 3, Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Vysloužil |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.12.1993 do 29.10.1996 |
Adresa | Brněnská 7, Plzeň |
Jméno | Zdeněk Šůs |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 29.12.1993 |
Adresa | Křimická č. 49, Plzeň |
Jméno | Václav Róm |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.12.1993 |
Adresa | Kaznějovská 23, Plzeň |
Jméno | Ing. Miroslav Šlajs |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.12.1993 |
Adresa | Plaská 21, Plzeň |
Jméno | Eva Oplová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.12.1993 |
Adresa | Smrková 26, Plzeň |
Jméno | Ing. Ivan Výduch |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.12.1993 |
Adresa | Brožíkova 8, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Fikrle |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.8.1991 do 29.12.1993 |
Adresa | Barákova 79, Plzeň |
Jméno | Jan Lukeš |
---|---|
Funkce | II. místopředseda |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 27.8.1991 |
Adresa | Víta Nejedlého 28, Plzeň |
Jméno | Blažena Herzingová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 27.8.1991 |
Adresa | ul. Družby č. 1, Plzeň |
Jméno | Josef Šilhán |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 27.8.1991 |
Adresa | Dvořákova č. 22, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Špindler |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 27.8.1991 |
Adresa | Majakovského č. 25, Plzeň |
Jméno | Josef Kletečka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 27.8.1991 |
Adresa | V. Nejedlého 28, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Švec |
---|---|
Funkce | I. místopředseda |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 27.8.1991 |
Adresa | Táborská č. 12, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Raška |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.7.1988 do 27.8.1991 |
Adresa | Pod kruhovkou 8, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Velhartický |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.10.1990 do 27.8.1991 |
Adresa | Masarykova 8, Plzeň |
Jméno | Ing. Karel Haase |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.10.1990 do 27.8.1991 |
Adresa | Majakovského 12, Plzeň |
Jméno | Karel Dvořák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.10.1990 do 27.8.1991 |
Adresa | Waltrova 18, Plzeň |
Jméno | Vladislav Kozák |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 25.10.1990 do 27.8.1991 |
Adresa | Barákova 71, Plzeň |
Jméno | Ing. Ivan Výduch |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 25.10.1990 do 27.8.1991 |
Adresa | Brožíkova 8, Plzeň |
Jméno | Jiří Škorna |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 25.10.1990 |
Adresa | tř. 1. máje č. 97, Plzeň |
Jméno | Ing. Vladimír Sochor |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.5.1982 do 25.10.1990 |
Adresa | Hrdličkova č. 2, Plzeň |
Jméno | Ing. Petr Borovanský |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 25.10.1990 |
Adresa | Na okraji č. 29, Plzeň |
Jméno | Vladislav Kozák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 25.10.1990 |
Adresa | Barákova 71, Plzeň |
Jméno | Ota Rubner |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 25.10.1990 |
Adresa | Zmrhalova 13, Plzeň |
Jméno | Josef Novák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.7.1988 do 25.10.1990 |
Adresa | Na okraji 31, Plzeň |
Jméno | Miroslav Tůmovec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 26.7.1988 |
Adresa | Partyzánská 3, Plzeň |
Jméno | Milan Neudörfl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1984 do 26.7.1988 |
Adresa | Nám. J. Krautwurma 34, Plzeň |
Jméno | Milan Neudörfl |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 18.7.1984 |
Adresa | Nám. J. Krautwurma 34, Plzeň |
Jméno | Jiří Mareška |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 10.6.1974 do 18.7.1984 |
Adresa | Alešova 20, Plzeň |
Jméno | Jan Truhlář |
---|---|
Funkce | čwlen |
Ve funkci | od 11.2.1975 do 18.7.1984 |
Adresa | Partyzánská 3, Plzeň |
Jméno | Jan Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 16.12.1976 do 18.7.1984 |
Adresa | Partyzánská 14, Plzeň |
Jméno | František Ziegler |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 18.7.1984 |
Adresa | Popelnicová č. 49, Plzeň |
Jméno | Václav Bílek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 18.7.1984 |
Adresa | Božkovská č. 56, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Švec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 18.7.1984 |
Adresa | Táborská č. 12, Plzeň |
Jméno | Ing. Petr Borovanský |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.12.1983 do 18.7.1984 |
Adresa | Na okraji č. 29, Plzeň |
Jméno | Emil Korda |
---|---|
Funkce | III. místopředseda |
Ve funkci | od 26.5.1982 do 22.12.1983 |
Adresa | K. Vokáče č. 21, Plzeň |
Jméno | Zdeněk Kellner |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 26.5.1982 |
Adresa | ul. Osv. polit. vězňů č. 33, Plzeň |
Jméno | Ing. Petr Borovanský |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1980 do 26.5.1982 |
Adresa | Na okraji č. 29, Plzeň |
Jméno | Otakar Pánovec |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 22.7.1980 |
Adresa | Blatenská 24, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Břach |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 22.7.1980 |
Adresa | Dvořákova 49, Plzeň |
Jméno | JUDr. Karel Krejčík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 22.7.1980 |
Adresa | Družby 15, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Auer |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 22.7.1980 |
Adresa | Skupova 6, Plzeň |
Jméno | Richard Květ |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 10.6.1974 do 22.7.1980 |
Adresa | tř. 1. máje 97, Plzeň |
Jméno | Věra Thůmová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 10.6.1974 do 22.7.1980 |
Adresa | Krautwurma 35, Plzeň |
Jméno | Ladislav Ruchař |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.1976 do 22.7.1980 |
Adresa | Leningradská 7, Plzeň |
Jméno | Roman Kaláb |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.1976 do 22.7.1980 |
Adresa | Rychtaříkova 48, Plzeň |
Jméno | Ing. Zdeněk Ondráček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.1976 do 22.7.1980 |
Adresa | Vyhlasova č. 14, Plzeň |
Jméno | Jan Lukeš |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.1976 do 22.7.1980 |
Adresa | Víta Nejedlého 28, Plzeň |
Jméno | Bohumil Plzák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.1976 do 22.7.1980 |
Adresa | Šimerova 6, Plzeň |
Jméno | Ing. Zdeněk Ondráček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 10.6.1974 do 16.12.1976 |
Adresa | Jetelová 8, Plzeň |
Jméno | Ing. Rudolf Janda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 10.6.1974 do 16.12.1976 |
Adresa | Famírova 64, Plzeň |
Jméno | Vladimír Příhoda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 10.6.1974 do 16.12.1976 |
Adresa | Volfova 52, Plzeň |
Jméno | Jan Kolář |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 11.2.1975 do 16.12.1976 |
Adresa | Partyzánská 14, Plzeň |
Jméno | Josef Kropáček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 11.2.1975 do 16.12.1976 |
Adresa | Baarova 6, Plzeň |
Jméno | Jan Lukeš |
---|---|
Funkce | II. místopředseda |
Ve funkci | od 11.2.1975 do 16.12.1976 |
Adresa | Víta Nejedlého 28, Plzeň |
Jméno | Vlastimil Nováček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 10.6.1974 |
Adresa | Smrková 20, Plzeň |
Jméno | František Šmíd prom. matem. |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 10.6.1974 |
Adresa | Rychtaříkova 46, Plzeň |
Jméno | Jiří Mareška |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 10.6.1974 |
Adresa | Alešova 16, Plzeň |
Jméno | Richard Květ |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 10.6.1974 |
Adresa | tř. 1. máje 97, Plzeň |
Jméno | Josef Polívka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 10.6.1974 |
Adresa | Těšínská 15, Plzeň |
Jméno | Ing. František Pletka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 10.6.1974 |
Adresa | Malesická 3, Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Pěnkava |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 10.6.1974 |
Adresa | Prokůpkova 13, Plzeň |
Jméno | Zdeněk Zelenka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 10.6.1974 |
Adresa | Sibiřská 22, Plzeň |
Jméno | Ing. Pavel Fiala |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 10.6.1974 |
Adresa | Adelova 4, Plzeň |
Jméno | Ing. Rudolf Janda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.4.1972 do 10.6.1974 |
Adresa | 312, Chlumčany |
Jméno | JUDr. Adolf Holub |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 21.4.1972 |
Adresa | Božkovská 55, Plzeň |
Jméno | Ing. Pavel Fiala |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 21.4.1972 |
Adresa | Leninova 52, Plzeň |
Jméno | Václav Zámek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 21.4.1972 |
Adresa | Leningradská 8, Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Vojtíšek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 21.4.1972 |
Adresa | 8, Čkyně - Předenice |
Jméno | Dominik Sýkora |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 21.4.1972 |
Adresa | Těšínská 15, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Auer |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.1970 do 21.4.1972 |
Adresa | Nerudova 23, Plzeň |
Jméno | Ing. Dalibor Seidl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | ul. Stavbařů č. 5, Plzeň |
Jméno | Milan Neudörfl |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | Nám. J. Krautwurma 34, Plzeň |
Jméno | Václav Mertl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.5.1969 do 27.5.1970 |
Adresa | Gruzínská ul. č. 6, Plzeň |
Jméno | JUDr. Karel Krejčík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 27.5.1970 |
Adresa | ul. Družby 15, Plzeň |
Jméno | Otakar Pánovec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 27.5.1970 |
Adresa | Blatenská 24, Plzeň |
Jméno | Ing. Jiří Mocek |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 27.5.1970 |
Adresa | Nám. J. Krautwurma 34, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Balda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | tř. 1. máje 3, Plzeň |
Jméno | Miroslav Froněk |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | Skupova 31, Plzeň |
Jméno | Josef Němeček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | ul. Stavbařů č. 5, Plzeň |
Jméno | Václav Topinka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | Na Kovárně 7, Plzeň |
Jméno | Richard Květ |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 27.5.1970 |
Adresa | tř. 1. máje 97, Plzeň |
Jméno | Vladimír Vondřich |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.1968 do 22.5.1969 |
Adresa | Leningradská č. 27, Plzeň |
Jméno | Richard Květ |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 6.5.1968 |
Adresa | tř. 1. máje 97, Plzeň |
Jméno | Václav Fořt |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Ke Špitálskému lesu 14, Plzeň |
Jméno | Michal Andrejo |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Lipová 12, Plzeň |
Jméno | Jiří Hovorka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | nám. J. Krautwurma 31, Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Měšťánek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Železničářská 56, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Feiferlík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | ul. Stavbařů 1, Plzeň |
Jméno | Jiří Mareška |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Alešova 16, Plzeň |
Jméno | Dominik Sýkora |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | ul. Družby 1, Plzeň |
Jméno | Ing. Jan Mikoláš |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Železničářská 58, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Šašek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Klatovská 414, Plzeň |
Jméno | Milan Neudörfer |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Nám. J. Krautwurma 34, Plzeň |
Jméno | Miroslav Froněk |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Železniční 6, Plzeň |
Jméno | Jaroslav Vydra |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | Čechova 28, Plzeň |
Jméno | Václav Rais |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.8.1966 do 6.5.1968 |
Adresa | U Jíkalky 2, Plzeň |
Jméno | Ladislav Kroft |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 4.8.1966 |
Adresa | Táborská č. 18, Plzeň |
Jméno | inž. Václav Feiferlík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 4.8.1966 |
Adresa | Heydukova č. 6, Plzeň |
Jméno | Josef Němeček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 4.8.1966 |
Adresa | U dráhy č. 12, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Černý |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Alešova 18, Plzeň |
Jméno | Petr Vrba |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Mládežníků 18, Plzeň |
Jméno | Štěpán Dufek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Slovanské nám. 15, Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Remsa |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Za Vodárnou 2, Plzeň |
Jméno | Vratislav Brýdl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Guldenerova 94, Plzeň |
Jméno | Ing. Jindřich Pavlík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | tř. 1. máje 101, Plzeň |
Jméno | Ing. Václav Cibulka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Smrková 24, Plzeň |
Jméno | MUDr. Radim Pelikán |
---|---|
Funkce | čle |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Táborská 18, Plzeň |
Jméno | Miloš Nussbauer |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Čechova 20, Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Novák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Rychtaříkova 62, Plzeň |
Jméno | František Navrátil |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Blatenská 28, Plzeň |
Jméno | Ing. Jaroslav Měšťánek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | U Svépomoci 19, Plzeň |
Jméno | Ing. Jiří Mocek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Nám. J. Krautwurma 34, Plzeň |
Jméno | Dominik Sýkora |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Leningradská 81, Plzeň |
Jméno | Ing. Jiří Krůta |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Smrková 32, Plzeň |
Jméno | JUDr. Karel Kapoun |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Nerudova 791, Stříbro |
Jméno | Jan Mikoláš |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Kopeckého sady 15, Plzeň |
Jméno | Ladislav Pešička |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Radobyčická 4, Plzeň |
Jméno | Eliška Bauchová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Smrková 40, Plzeň |
Jméno | Aldo Peroutka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Osvoboz. polit. vězňů 6, Plzeň |
Jméno | Jiří Binhák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.9.1964 do 4.8.1966 |
Adresa | Soustružnická 4, Plzeň |
Jméno | Václav Fejfar |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Táborská č. 16, Plzeň |
Jméno | Břetislav Červenka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Vrchlického 5, Plzeň |
Jméno | Marie Krupková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Čechova č. 20, Plzeň |
Jméno | inž. Dalibor Seidl |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | třída 1. máje č. 64, Plzeň |
Jméno | inž. Antonín Švamberg |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Rychtaříkova č. 64, Plzeň |
Jméno | inž. Eustach Hora |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | U Zastávky č. 19, Plzeň |
Jméno | Otakar Pánovec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Blatenská č. 18, Plzeň |
Jméno | Jan Mergl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Táborská č. 12, Plzeň |
Jméno | inž. Václav Karmazín |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Dukelské nám. č. 16, Plzeň |
Jméno | Tomáš Frcal |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | B. Němcové č. 7, Plzeň |
Jméno | Ervín Kreuter |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Plzeňská č. 71, Plzeň |
Jméno | František Pejša |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.12.1961 do 8.9.1964 |
Adresa | Nerudova č. 32, Plzeň |
Jméno | Marie Králová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Havlíčkova ul. 21, Plzeň |
Jméno | Ladislav Duchek |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | č. 26, Město Touškov |
Jméno | Václav Svoboda |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Baarova č. 374, Nýrsko |
Jméno | Jan Gallivoda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | č. 44, Střelice |
Jméno | Ing. Jan Moravec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Máchova ul. č. 7, Plzeň |
Jméno | Oldřich Vrkoslav |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Náměstí na Slovanech č. 10, Plzeň |
Jméno | Václav Vít |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Pobřežní č. 4, Plzeň |
Jméno | Ladislav Koucký |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Radiová 54, Plzeň |
Jméno | Vojtěch Pavlousek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.10.1959 do 19.12.1961 |
Adresa | Křimická 24, Plzeň |
Člen statutárního orgánu: | Eva Maříková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Kovařík |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Čejka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Vysloužil |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Hana Ulčová |
Člen statutárního orgánu: | Doc.PhDr. Věra Dvořáková |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Pěnkava |
Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.