Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo Litoměřice, která sídlí v obci Litoměřice a bylo jí přiděleno IČO 00227684.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Okresní stavební bytové družstvo uživatelů L i t o m ě ř i c e se sídlem v obci Litoměřice byla založena v roce 1973. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Klempířství a oprava karoserií , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Topenářství .Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Dukelská 2049/5, 41201 Litoměřice |
Jméno | Eva Turoňová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | V Uličkách 2624, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Denisa Smažilová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Klášterní 89/3, 41201 Litoměřice |
Jméno | Václav Kuchynka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | 132, 41148 Křešice |
Jméno | Eva Turoňová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2016 do 20.7.2021 |
Adresa | V Uličkách 2624, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2016 do 20.7.2021 |
Adresa | 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Václav Kuchynka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | 132, 41148 Křešice |
Jméno | Ing. Bc. Miloš Sochr MBA |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | Čechova 1576/1, 41201 Litoměřice |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | Dukelská 2049/5, 41201 Litoměřice |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2016 do 8.7.2020 |
Adresa | Dukelská 2049/5, 41201 Litoměřice |
Jméno | Václav Kuchynka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2016 do 8.7.2020 |
Adresa | 132, 41148 Křešice |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2016 do 8.7.2020 |
Adresa | Čechova 1576/1, 41201 Litoměřice |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Čechova 1576/1, 41201 Litoměřice |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Dukelská 2049/5, 41201 Litoměřice |
Jméno | Eva Turoňová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | V Uličkách 2624, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Jaroslav Žák |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Dohnalova 667, 41108 Štětí |
Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Čechova 1576/1, 41201 Litoměřice |
Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Jaroslav Žák |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Dohnalova 667, 41108 Štětí |
Jméno | Eva Turoňová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | V Uličkách 2624, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Dukelská 2049/5, 41201 Litoměřice |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.7.2011 do 27.1.2014 |
Adresa | Čechova 1576/1, 41201 Litoměřice |
Jméno | Jaroslav Žák |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.7.2011 do 27.1.2014 |
Adresa | Dohnalova 667, 41108 Štětí |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 11.7.2011 do 27.1.2014 |
Adresa | Dukelská 2049/5, 41201 Litoměřice |
Jméno | Eva Turoňová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 11.7.2011 do 27.1.2014 |
Adresa | V Uličkách 2624, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 11.7.2011 do 27.1.2014 |
Adresa | 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Čechova 1, 41201 Litoměřice |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Dukelská 7, 41201 Litoměřice |
Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Alexandr Fekete |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Bořivojova 1768, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Čestmír Richter |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Žlábkova 479, 41113 Třebenice |
Jméno | Ing. Štěpán Matějka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Neklanova 2706, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Jaroslav Žák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Dohnalova 667, 41108 Štětí |
Jméno | Petr Bartůněk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2006 do 9.8.2010 |
Adresa | Neklanova 2707, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Alexandr Fekete |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.1997 do 28.8.2006 |
Adresa | Bořivojova l768, Roudnice nad Labem |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.2.1997 do 28.8.2006 |
Adresa | Dukelská 7, Litoměřice |
Jméno | Ing. Štěpán Matějka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2001 do 28.8.2006 |
Adresa | Neklanova 2706, 41301 Roudnice nad Labem |
Jméno | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2001 do 28.8.2006 |
Adresa | č.p. 163, 41146 Liběšice |
Jméno | Čestmír Richter |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2001 do 28.8.2006 |
Adresa | Žlábkova 479, 41113 Třebenice |
Jméno | Jaroslav Žák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2001 do 28.8.2006 |
Adresa | Dohnalova 667, 41108 Štětí |
Jméno | František Baudis |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.1997 do 24.7.2006 |
Adresa | Stadická l72l, Roudnice nad Labem |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | Ředitel družstva |
Ve funkci | od 14.2.1997 do 24.7.2006 |
Adresa | Čechova l , Litoměřice |
Jméno | Miloš Kovařík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.7.1992 do 14.2.1997 |
Adresa | Dukelská 7, Litoměřice |
Jméno | František Baudis |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.7.1992 do 14.2.1997 |
Adresa | Stadická l72l, Roudnice nad Labem |
Jméno | Alexandr Fekete |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.7.1992 do 14.2.1997 |
Adresa | Bořivojova l768, Roudnice nad Labem |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | Ředitel družstva |
Ve funkci | od 14.7.1992 do 14.2.1997 |
Adresa | Čechova l , Litoměřice |
Jméno | Miroslav N O V O T N Ý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.6.1976 do 14.7.1992 |
Adresa | , Lovečkovice č. l, pošta Levín |
Jméno | Ing. Milan Jelínek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.7.1978 do 14.7.1992 |
Adresa | Smetanova 3, Litoměřice |
Jméno | Jan Kočárník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.1980 do 14.7.1992 |
Adresa | čp. 223, Libochovany |
Jméno | František Košťál |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.1980 do 14.7.1992 |
Adresa | Revoluční 691, Libochovice |
Jméno | Miroslav Pospíšil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.1980 do 14.7.1992 |
Adresa | čp. 226, Bechlín |
Jméno | Antonín Michl |
---|---|
Funkce | Člen předstvenstva |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 14.7.1992 |
Adresa | Vrchlického ul. l748, Roudnice nad Labem |
Jméno | Václav Benda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 14.7.1992 |
Adresa | Fučíkovo nám. 1534, Roudnice nad Labem |
Jméno | František B Au D I S |
---|---|
Funkce | Člen předstvenstva |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 14.7.1992 |
Adresa | Stadická ul. 1721, Roudnice nad Labem |
Jméno | Ing. Pavel Procházka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 14.7.1992 |
Adresa | Fučíkova 466 b, Třebenice |
Jméno | Ing. Vladimír Richter |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 14.7.1992 |
Adresa | č. 94, Třebívlice |
Jméno | Jaroslava Čížková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 14.7.1992 |
Adresa | Lidická ul. 530, Štětí |
Jméno | Alexandr Feketa |
---|---|
Funkce | II. Místopředseda |
Ve funkci | od 8.2.1985 do 14.7.1992 |
Adresa | 6. pětiletky 1768, Roudnice nad Labem |
Jméno | Antonín Procházka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 8.2.1985 do 14.7.1992 |
Adresa | Na vinici 10, Litoměřice |
Jméno | Ladislav Šeminský |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 13.6.1986 do 14.7.1992 |
Adresa | Domská 13, Litoměřice |
Jméno | Ing. Miloš Sochr |
---|---|
Funkce | První místopředseda |
Ve funkci | od 13.1.1988 do 14.7.1992 |
Adresa | Čechova l , Litoměřice |
Jméno | Jaroslava Holoubková |
---|---|
Funkce | I. místopředseda |
Ve funkci | od 8.2.1985 do 12.10.1987 |
Adresa | , Bohušovice nad Ohří číslo 334 |
Jméno | Jaroslav Malíř |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 8.2.1985 do 13.6.1986 |
Adresa | Mrázova 24, Litoměřice |
Jméno | Alexandr Feketa |
---|---|
Funkce | I. Místopředseda |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 8.2.1985 |
Adresa | 6. pětiletky 1768, Roudnice nad Labem |
Jméno | Antonín Procházka |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 8.2.1985 |
Adresa | Na vinici 10, Litoměřice |
Jméno | Ing. Josef Suchý |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 8.2.1985 |
Adresa | , Vědomice číslo 238 |
Jméno | Jaroslava Holoubková |
---|---|
Funkce | II. místopředseda |
Ve funkci | od 10.10.1984 do 8.2.1985 |
Adresa | , Bohušovice nad Ohří číslo 334 |
Jméno | Antonín Procházka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 10.10.1984 |
Adresa | Na vinici čp.10, Litoměřice |
Jméno | Alexandr Feketa |
---|---|
Funkce | Druhý místopředseda |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 10.10.1984 |
Adresa | 6.pětiletky 1768, Roudnice nad Labem |
Jméno | Petr Šafránek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 10.10.1984 |
Adresa | Komenského 288, Libochovice |
Jméno | Vladimír Lébl |
---|---|
Funkce | II. Místopředseda |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 10.10.1984 |
Adresa | U stadionu 298, Bohušovice nad Ohří |
Jméno | Milada Hanušová |
---|---|
Funkce | I. Místopředseda |
Ve funkci | od 26.2.1982 do 10.10.1984 |
Adresa | Velká Dominikánská 21, Litoměřice |
Jméno | Jaroslava Vnuková |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.6.1976 do 26.2.1982 |
Adresa | pošta Levín , Lovečkovice číslo 3 |
Jméno | Ing. Jindřich Rädisch |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 18.6.1980 do 26.2.1982 |
Adresa | Družstevní 644, Štětí |
Jméno | Bohumil Maršík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 18.6.1980 do 26.2.1982 |
Adresa | Dvouletky 682, Libochovice |
Jméno | Vladimír Lébl |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 18.6.1980 do 26.2.1982 |
Adresa | U stadionu 298, Bohušovice nad Ohří |
Jméno | Ing. Jan Novotný |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 7.8.1973 do 18.6.1980 |
Adresa | , Horní Beřkovice číslo 272, okres Litoměřice |
Jméno | Vladimír Lébl |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 7.8.1973 do 18.6.1980 |
Adresa | U stadionu 298, Bohušovice nad Ohří |
Jméno | Václav Týle |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.6.1976 do 18.6.1980 |
Adresa | Pionýrů 365, Budyně nad Ohří |
Jméno | Václav Košek |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.6.1976 do 18.6.1980 |
Adresa | , Louny čp. 141, pošta Chodouny, okres Litoměřice |
Jméno | Bohumil Maršík |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.6.1976 do 18.6.1980 |
Adresa | Dvouletky 682, Libochovice |
Jméno | Miroslav Horký |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 13.7.1978 do 18.6.1980 |
Adresa | , Hrdly čp. 3/B, okres Litoměřice |
Jméno | Oldřich Rous |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 7.8.1973 do 13.7.1978 |
Adresa | , Hoštka-Kochovice č. 64, okres Litoměřice |
Jméno | Karel Roth |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 7.8.1973 do 13.7.1978 |
Adresa | , Libotenice číslo 120 |
Jméno | Josef Stach |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 7.8.1973 do 15.6.1976 |
Adresa | , Sukorady, okres Litoměřice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Číha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miloš Kovařík |
Člen statutárního orgánu: | Eva Turoňová |
Člen statutárního orgánu: | Václav Kuchynka |
Člen statutárního orgánu: | Denisa Smažilová |
Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo Litoměřice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.