Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVCERT Praha, spol. s r.o., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 64940616.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAVCERT Praha, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Kamila Bláhová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.11.2016 |
Adresa | Velká skála 677/3, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Barbara Kolečkářová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Slovákova 354/5, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Pavel Florian |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.6.2016 do 21.8.2024 |
Adresa | Absolonova 719/30, 62400 Brno |
Jméno | Kamila Bláhová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2006 do 28.11.2016 |
Adresa | Velká skála 677/3, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Florian |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2008 do 3.6.2016 |
Adresa | Absolonova 719/30, 62400 Brno |
Jméno | ing. Václav Gorgol, CSc. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2008 do 10.11.2015 |
Adresa | Nad Zlatnicí 2065/4, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Hana Lorencová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2006 do 19.3.2013 |
Adresa | K Matěji 2356/20, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Jiřina Štěpánská, CSc. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2006 do 20.5.2010 |
Adresa | náměstí Osvoboditelů 1366/5, 15300 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Florian |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2006 do 16.12.2008 |
Adresa | Purkyňova 1926/73, 61200 Brno |
Jméno | ing. Václav Gorgol, CSc. |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 19.12.1995 do 16.12.2008 |
Adresa | Nad Zlatnicí 2065/4, 16000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Kamila Bláhová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Barbara Kolečkářová |
Výpis dat pro firmu STAVCERT Praha, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.