Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVBA BOHEMIA rozvojová společnost, spol. s r. o., která sídlí v obci Srnín a bylo jí přiděleno IČO 49018515.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Stavba Bohemia rozvojová společnosti, s. s.r.o. se sídlem v obci Srnín byla založena v roce 1993. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | August Erwin Braun |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.5.2017 |
Adresa | České Vrbné 2390, 37011 České Budějovice |
Jméno | Lenka Bártlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 21.5.2017 |
Adresa | 78, 38101 Srnín |
Jméno | Lenka Bártlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 21.5.2017 |
Adresa | 78, 38101 Srnín |
Jméno | Lenka Bártlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 11.8.2015 |
Adresa | , Srnín 78, Zlatá Koruna |
Jméno | Ing. Vladislav Bártl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.5.1993 do 6.9.1994 |
Adresa | , 38202 Srnín 78 Zlatá Koruna |
Člen statutárního orgánu: | August Erwin Braun |
---|
Výpis dat pro firmu STAVBA BOHEMIA rozvojová společnost, spol. s r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.