Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stav Real Invest s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27149102.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Stav Real Invest s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Pavel Potoček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2015 |
Adresa | Rajmonova 1198/13, 18200 Praha |
Jméno | Martin Süsser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.10.2012 do 30.7.2015 |
Adresa | 81, 55101 Nový Ples |
Jméno | Ing. Jiří Potoček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2007 do 4.10.2012 |
Adresa | Dolákova 797/11, 18100 Praha |
Jméno | Pavel Šmahel |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.6.2004 do 7.4.2011 |
Adresa | 361, 54372 Rudník |
Jméno | ing. Jiří Potoček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.6.2004 do 30.1.2007 |
Adresa | Skálova 576/36, 18100 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Potoček |
---|
Výpis dat pro firmu Stav Real Invest s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.