Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAPO PRAHA, a.s. "v likvidaci", která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 61860972.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAPO PRAHA, a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Opravy silničních vozidel .Soud: | Městský soud v Praze | 6. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3010 | |
IČO: | 61860972 | |
Obchodní firma: | STAPO PRAHA, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.2.1995 |
Datum vzniku: | 6.2.1995 | |
Valná hromada zrušuje Společnost s likvidací ke dni 1.1.2023. Valná hromada volí likvidátora Společnosti. Do funkce likvidátora Společnosti byl zvolen Bc. Miloslav Dusil, narozený 11.3. 1967, adresa místa pobytu Vrabčí brod č.ev. 223, Hvozdec, Poříčí na d Sázavou, PSČ 257 22, a to ke dni 1.1. 2023. | 1.1.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 24.6.2014 - 27.12.2021 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 24.6.2014 - 27.12.2021 | |
Společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 1.2.1995, téhož dne přijaty stanovy společnosti. | 6.2.1995 |
IČO: | 61860972 |
---|---|
Obchodní firma: | STAPO PRAHA, a.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 30 |
Aktivních živností: | 6 |
IČO: | 61860972 |
---|---|
Firma: | STAPO PRAHA, a.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Řeporyje |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 2. 1995 |
Výpis dat pro firmu STAPO PRAHA, a.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.