Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAFIN a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 26341581.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAFIN pozemní stavitelství a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výkon zeměměřických činností , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Roman Panuška |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.12.2015 |
Adresa | Levandulová 631/21, 31200 Plzeň |
Jméno | Ing., Ing. Lukáš Nový |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | K Jezírku 227/3, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Nový |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 8.6.2018 |
Adresa | K Jezírku 227/3, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Nový |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 8.6.2018 |
Adresa | K Jezírku 227/3, 30100 Plzeň |
Jméno | Jan Rous |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 5.8.2015 do 17.10.2016 |
Adresa | 172, 33204 Šťáhlavy |
Jméno | Jan Rous |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 5.8.2015 do 17.10.2016 |
Adresa | 172, 33204 Šťáhlavy |
Jméno | Ing. Roman Panuška |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.11.2009 do 16.12.2015 |
Adresa | Levandulová 631/21, 31200 Plzeň |
Jméno | Jan Rous |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 8.1.2002 do 5.8.2015 |
Adresa | 172, 33204 Šťáhlavice |
Jméno | Ing. Josef Nový |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 21.11.2005 do 24.6.2014 |
Adresa | K Jezírku 227/3, 30100 Plzeň 10 - Lhota |
Jméno | Ing. Marek Pavlík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.6.2006 do 10.8.2011 |
Adresa | Chválenická 367/8, 32600 Plzeň 2 |
Jméno | Mgr. Pavel Krpejš |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.3.2009 do 18.11.2009 |
Adresa | Ke Hřišti 303/29, 30100 Plzeň 10 |
Jméno | Mgr. Pavel Krpejš |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.1.2002 do 26.3.2009 |
Adresa | Jesenická 31, 32323 Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Nový |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 10.8.2004 do 21.11.2005 |
Adresa | , Lhota 227, 301 00 Plzeň |
Jméno | Ing. Josef Nový |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 8.1.2002 do 10.8.2004 |
Adresa | Souběžná 2, 31208 Plzeň |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Panuška |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lukáš Nový |
Výpis dat pro firmu STAFIN a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.