Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SPV Pelhřimov, a.s., která sídlí v obci Olešná a bylo jí přiděleno IČO 25157507.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZP Strměchy, a.s. se sídlem v obci Olešná byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Helena Lhotková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | Táborská 1810, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Petr Coufal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | 169, 58841 Rantířov |
Jméno | Ing. Pavel Kerber |
---|---|
Funkce | clen představenstva |
Ve funkci | od 12.2.2021 |
Adresa | 37, 27401 Slaný |
Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | K Větrovům 296, 39001 Tábor |
Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.2.2019 do 2.2.2024 |
Adresa | K Větrovům 296, 39001 Tábor |
Jméno | Ing. Hana Brožová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.2.2019 do 9.2.2023 |
Adresa | Vehlovská 3146/22, 27601 Mělník |
Jméno | Ing. Petr Coufal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.2.2021 do 9.2.2023 |
Adresa | 167, 58841 Rantířov |
Jméno | Ing. Pavel Kerber |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.7.2019 do 12.2.2021 |
Adresa | 37, 27401 Slaný |
Jméno | Ing. Petr Coufal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.1.2016 do 12.2.2021 |
Adresa | 169, 58841 Rantířov |
Jméno | Ing. Pavel Kerber |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2016 do 17.7.2019 |
Adresa | Jažlovická 1334/4, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Josef Luka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.11.2015 do 5.2.2019 |
Adresa | Na Výsluní 1056, 29501 Mnichovo Hradiště |
Jméno | Helena Lhotková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2017 do 5.2.2019 |
Adresa | Táborská 1810, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Martin Krystián |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.3.2017 do 6.10.2017 |
Adresa | Seifertova 1727/17, 66451 Šlapanice |
Jméno | Helena Lhotková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2016 do 1.3.2017 |
Adresa | Táborská 1810, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Jiří Heimlich |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2016 do 1.3.2017 |
Adresa | 66, 67153 Střelice |
Jméno | Ing. Petr Coufal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2016 do 30.1.2016 |
Adresa | 169, 58841 Rantířov |
Jméno | Helena Lhotková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.11.2015 do 1.1.2016 |
Adresa | Táborská 1810, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Helena Lhotková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.3.2013 do 5.11.2015 |
Adresa | Táborská 1810, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Josef Luka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 5.11.2015 |
Adresa | Na Výsluní 1056, 29501 Mnichovo Hradiště |
Jméno | Ing. Miroslav Lněnička CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.4.2012 do 20.2.2015 |
Adresa | Polívkova 980/33, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Jindřich Macháček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.6.2013 do 1.7.2014 |
Adresa | Na Sibiři 559, 58401 Ledeč nad Sázavou |
Jméno | Ing. Jindřich Macháček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2011 do 29.6.2013 |
Adresa | Na Sibiři 559, 58401 Ledeč nad Sázavou |
Jméno | Ing. Jaroslav Primus |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2011 do 7.3.2013 |
Adresa | Menhartova 1564, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Pavel Kerber |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2011 do 16.4.2012 |
Adresa | Jažlovická 1334/4, 14900 Praha |
Jméno | František Zábrana |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2009 do 27.7.2011 |
Adresa | Dolnokubínská 1446, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Zdeněk Havel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2009 do 27.7.2011 |
Adresa | Výstavní 1007, 39501 Pacov |
Jméno | Ing. Jaroslav Primus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2009 do 27.7.2011 |
Adresa | Menhartova 1564, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Jaroslav Prima |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2011 do 27.7.2011 |
Adresa | Menhartova 1564, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Zdeněk Havel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2006 do 3.9.2009 |
Adresa | Výstavní 1007, 39501 Pacov |
Jméno | František Zábrana |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2006 do 3.9.2009 |
Adresa | Dolnokubínská 1446, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Jaroslav Primus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2006 do 3.9.2009 |
Adresa | Menhartova 1564, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Zdeněk Havel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.8.2001 do 1.8.2006 |
Adresa | Výstavní 1007, 39501 Pacov |
Jméno | Ing. Jaroslav Primus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.1.1997 do 1.8.2006 |
Adresa | Menhartova 1564, 39301 Pelhřimov |
Jméno | František Zábrana |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.1.1997 do 1.8.2006 |
Adresa | Dolnokubínská 1446, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Zdeněk Havel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.1.1997 do 31.8.2001 |
Adresa | Myslíkova 67, 39501 Pacov |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Luka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Coufal |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Kerber |
Výpis dat pro firmu SPV Pelhřimov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.