Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SPEND TRADE s.r.o., která sídlí v obci Ořechov a bylo jí přiděleno IČO 28275748.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Moravia real estate, s.r.o. se sídlem v obci Ořechov byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Bedřich Špendlík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | 290, 68737 Ořechov |
Jméno | Bc. Hynek Pres, DiS. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.7.2024 do 6.8.2024 |
Adresa | nám. sv. Ondřeje 45, 68724 Uherský Ostroh |
Jméno | Bc. Hynek Pres DiS. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.9.2021 do 24.7.2024 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
Jméno | Bc. Hynek Pres DiS. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2020 do 3.9.2021 |
Adresa | 347, 68703 Huštěnovice |
Jméno | JUDr. Jiří Půček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.7.2014 do 17.4.2020 |
Adresa | Sadová 1822, 68603 Staré Město |
Jméno | JUDr. Jiří Půček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.3.2008 do 24.7.2014 |
Adresa | Jaroslava Staňka 862, 68605 Uherské Hradiště |
Člen statutárního orgánu: | Bedřich Špendlík |
---|
Výpis dat pro firmu SPEND TRADE s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.