Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠOV Třanovice, o.p.s., která sídlí v obci Třanovice a bylo jí přiděleno IČO 27772888.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Moravskoslezská energetická agentura, o.p.s. se sídlem v obci Třanovice byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě .Jméno | Vladimír Baginský |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 30.6.2021 |
Adresa | Komenského 1443/16, 73701 Český Těšín |
Jméno | Vladimír Baginský |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 21.5.2015 do 30.6.2021 |
Adresa | Mezi Lány 381, 73562 Český Těšín |
Jméno | Vladimír Baginský |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 10.8.2013 do 21.5.2015 |
Adresa | Mezi Lány 381, 73562 Český Těšín |
Jméno | Bc. Martina Stebelová |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 17.10.2012 do 10.8.2013 |
Adresa | 73, 73959 Vělopolí |
Jméno | Ing. Vladimír Baginský |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 12.4.2012 do 17.10.2012 |
Adresa | Mezi Lány 381, 73562 Český Těšín |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Baginský |
---|
Výpis dat pro firmu ŠOV Třanovice, o.p.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.