Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SOLEK Czech Services s.r.o., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 28973577.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Bewin Commerce, s.r.o. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | JUDr. Jan Kotous LL.M. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | V třešňovce 229/14, 19000 Praha |
Jméno | Zdeněk Sobotka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.6.2018 |
Adresa | Ke Hvězdárně 1032, 25168 Sulice |
Jméno | Petr Sedláček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.11.2022 do 31.5.2024 |
Adresa | Kolonka 89, 41172 Hoštka |
Jméno | Ing. Pavel Kocián |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.2020 do 31.8.2022 |
Adresa | V Uličce 921, 25301 Hostivice |
Jméno | Pavel Vaněk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2014 do 7.6.2018 |
Adresa | Poupětova 869/8, 17000 Praha |
Jméno | Pavel Vaněk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2012 do 23.7.2014 |
Adresa | Poupětova 869/8, 17000 Praha |
Jméno | Pavel Vaněk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.2.2010 do 25.6.2012 |
Adresa | Jižní 371, 27001 Kněževes |
Jméno | Mgr. Martin Žižka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.10.2009 do 15.2.2010 |
Adresa | U kamýku 284/11, 14200 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Sobotka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jan Kotous LL.M. |
Výpis dat pro firmu SOLEK Czech Services s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.