Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SOLE, společnost s ručením omezeným (zkráceně SOLE, spol. s r.o.), která sídlí v obci Vendolí a bylo jí přiděleno IČO 62027450.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SOLE, společnost s ručením omezeným (zkráceně SOLE, spol. s r.o.) se sídlem v obci Vendolí byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jana De Luca |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2016 |
Adresa | 28, 56914 Vendolí |
Jméno | Jana De Luca |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2013 do 24.2.2016 |
Adresa | Chelčického 1253/27, 56802 Svitavy |
Jméno | Fiorenzo De Luca |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.10.1994 do 27.11.2013 |
Adresa | Chelčického 27, 56802 Svitavy |
Jméno | Jana De Luca |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.8.2000 do 27.11.2013 |
Adresa | Chelčického 27, 56802 Svitavy |
Jméno | Jana De Lucová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.10.1994 do 29.8.2000 |
Adresa | Chelčického 27, 56802 Svitavy |
Člen statutárního orgánu: | Jana De Luca |
---|
Výpis dat pro firmu SOLE, společnost s ručením omezeným (zkráceně SOLE, spol. s r.o.) obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.