Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SmartDORLAND, a.s., která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 41694155.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem D O R L A N D, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3984 | |
IČO: | 41694155 | |
Obchodní firma: | D O R L A N D, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.1991 |
Datum vzniku: | 10.9.1991 | |
Nástupnická společnost SmartDORLAND, a.s. (původně D O R L A N D, spol. s r.o.), IČO: 41694155, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Rokycanova 794/31, PSČ 13000, se sloučila se zanikající společností S.M.A., a.s., IČO: 25075268, se sídlem Sabinova 707/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, přičemž nástupnická společnost v rámci fúze sloučením nabyla právní formu akciové společnosti (z původní společnosti s ručením omezeným). V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění uvedené zanikající společnosti na nástupnickou společnost SmartDORLAND, a.s. a nástupnická společnost se tak stala právním nástupcem uvedené zanikající společnosti. | 28.8.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.6.2014 | |
Na nástupnickou společnost D O R L A N D, spol. s r.o., IČ: 416 94 155, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Rokycanova 794/31, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3984, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikajících společností Avenue CZ s.r.o., IČ: 271 14 244, se sídlem Praha 4, Jeremenkova 763/88, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97298, a DORLAND Brno,spol. s r.o., IČ: 262 26 901, se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38345. | 2.6.2014 | |
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 29.12.2003, č.j. Nc 13122/2003 - 4 byla nařízena exekuce na majetek povinného: obchodní společnosti D O R L A N D, s.r.o., IČO: 416 94 155 ve prospěch oprávněného: Ing. Arch. Martin Malý, bytem Praha 5, V Klukovicích 316. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, exekutorský úřad Sokolov, se sídlem K. H. Borovského 63, Sokolov. V souladu s ust. § 51 písm. c) zák. č. 120/2001 Sb., pověření soudního exekutora zaniklo, neboť pohledávka včetně jejího příslušenství a nákladů exekuce byla dne 29.7.2004 vymožena. | 6.9.2004 - 30.3.2005 | |
Datum sepsání notářského zápisu : 31. července 1991 | 10.9.1991 |
IČO: | 41694155 |
---|---|
Obchodní firma: | SmartDORLAND, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 1 |
IČO: | 41694155 |
---|---|
Firma: | SmartDORLAND, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 8. 1991 |
Výpis dat pro firmu SmartDORLAND, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.