Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠKOLEX, spol. s r.o., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 26915251.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ŠKOLEX CZ, spol.s r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Miroslav Janso |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2015 |
Adresa | Kvačalova 45 , Bratislava |
Jméno | Juraj Dobrotka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2015 do 27.2.2024 |
Adresa | Komenského 1212/19 , Pezinok |
Jméno | Juraj Dobrotka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2014 do 21.10.2015 |
Adresa | Komenského 1212/19 , Pezinok |
Jméno | Ing. Miroslav Janso |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2014 do 21.10.2015 |
Adresa | Kvačalova 45 , Bratislava |
Jméno | Jiří Glosr |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.12.2003 do 3.12.2014 |
Adresa | Dobrovského 49, 66442 Modřice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Janso |
---|
Výpis dat pro firmu ŠKOLEX, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.