Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠIMPIRIS s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26836335.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PS - MORAVA s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Yuriy Murashkin |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.3.2022 |
Adresa | 2. Komsomolskaja ulice 47/26, PSČ 198096 Sankt-Petěrburg , |
Jméno | Radka Šumberová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.11.2020 do 7.3.2022 |
Adresa | A. Randýskové 3234, 76001 Zlín |
Jméno | Miroslav Skoupil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.12.2016 do 26.11.2020 |
Adresa | Pod Zahradami 231/7, 75124 Přerov |
Jméno | Miroslav Skoupil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.6.2004 do 7.12.2016 |
Adresa | Pod Zahradami 231/7, 75124 Přerov |
Jméno | Robert Pavlíček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.6.2004 do 22.3.2007 |
Adresa | Dvořákova 828/21, 75002 Přerov |
Člen statutárního orgánu: | Radka Šumberová |
---|
Výpis dat pro firmu ŠIMPIRIS s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.