Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SILENTA TURNOV spol. s r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25250621.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SILENTA TURNOV spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Masérské, rekondiční a regenerační služby , Pedikúra, manikúra , Kosmetické služby , Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Anatoly Belous |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.5.2020 do 31.10.2022 |
Adresa | Schwaigerova 30/6, 16000 Praha |
Jméno | Anatoly Belous |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.1.2012 do 15.5.2020 |
Adresa | Schwaigerova 30/2, 16000 Praha 6 |
Jméno | Valentina Chesnokova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2011 do 23.1.2012 |
Adresa | Schwaigerova 30, 16000 Praha 6 |
Jméno | Evgeny Chesnokov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2011 do 23.1.2012 |
Adresa | Schwaigerova 30, 16000 Praha 6 |
Jméno | Anatoly Belous |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 27.9.2011 |
Adresa | Schwaigerova 30/2, 16000 Praha 6 |
Jméno | Valentina Chesnokova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.8.2010 do 29.8.2011 |
Adresa | Kudakovskogo 12, Balašicha |
Jméno | Evgeny Chesnokov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.8.2010 do 29.8.2011 |
Adresa | , Balašicha, Kalinina 2-67 |
Jméno | Nina Kuklina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 do 23.8.2011 |
Adresa | Zdiměřická 1446/14, 14900 Praha 4 |
Jméno | Anatoly Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.2.2009 do 5.8.2010 |
Adresa | Schwaigerova 30/2, 16000 Praha 6 |
Jméno | Petr Říha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.4.2010 do 5.8.2010 |
Adresa | Třebenická 1290/16, 18200 Praha 8 |
Jméno | Michajlo Stojka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.4.2008 do 26.4.2010 |
Adresa | 208, 37101 Horní Stropnice |
Jméno | Anatoly Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.3.2007 do 25.2.2009 |
Adresa | 27, 46345 Čtveřín |
Jméno | Anatoly Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.10.2000 do 6.3.2007 |
Adresa | , Doubí čp. 27, 463 45 Pěnčín, okres Liberec |
Jméno | Anatolij Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.6.2000 do 9.10.2000 |
Adresa | , Doubí čp. 27, 463 45 Pěnčín, okres Liberec |
Jméno | Anatolij Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 5.2.1999 do 8.6.2000 |
Adresa | , Moskva, Bechtěreva 2/3, bytem v ČR: Doubí č. 27, okres Liberec |
Jméno | Anatolij Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.6.2000 do 8.6.2000 |
Adresa | , Moskva, Bechtěreva 2/3, bytem v ČR: Doubí č. 27, 463 45 Pěnčín, okres Liberec |
Jméno | Anatolij Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.6.2000 do 8.6.2000 |
Adresa | , Moskva, Bechtěreva 2/3, bytem v ČR: Doubí čp. 27, 463 45 Pěnčín, okres Liberec |
Jméno | David Belous |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 5.2.1999 do 30.9.1999 |
Adresa | Lažany 66, 46345 Pěnčín |
Jméno | David Valter |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.5.1996 do 5.2.1999 |
Adresa | Lažany 66, 46345 Pěnčín |
Jméno | Věra Valterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.11.1996 do 5.2.1999 |
Adresa | Lažany 66, 46345 Pěnčín |
Jméno | Tibor Kmetyo |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.5.1996 do 18.11.1996 |
Adresa | Lesní 349/33, 46004 Liberec 1 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Anatoly Belous |
---|
Výpis dat pro firmu SILENTA TURNOV spol. s r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.