Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SIGNALBAU a.s., která sídlí v obci Přerov a bylo jí přiděleno IČO 25840819.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SIGNALBAU a.s. se sídlem v obci Přerov byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu , Výkon zeměměřických činností , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | 215, 76701 Kostelany |
Jméno | Ing. Tomáš Hulák |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Třasoňova 4438/17, 76701 Kroměříž |
Jméno | Jan Weiss |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Sušilova 716, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.2.2020 do 27.9.2023 |
Adresa | 215, 76701 Kostelany |
Jméno | Ing. Tomáš Hulák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.2.2020 do 27.9.2023 |
Adresa | Třasoňova 4438/17, 76701 Kroměříž |
Jméno | Ing. Jiří Šlancar |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2021 do 27.9.2023 |
Adresa | 21, 69201 Přítluky |
Jméno | Ing. Petr Trochta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.2.2020 do 22.1.2021 |
Adresa | Hlavní 258/24, 75002 Přerov |
Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.11.2016 do 21.2.2020 |
Adresa | 215, 76701 Kostelany |
Jméno | Zdeněk Hrabica |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2016 do 21.2.2020 |
Adresa | Hřbitovní 678, 76361 Napajedla |
Jméno | Ing. Ivana Zubíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.5.2014 do 21.2.2020 |
Adresa | Pod Lapačem 129/26, 75002 Přerov |
Jméno | Zdeněk Hrabica |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.10.2010 do 29.11.2016 |
Adresa | Hřbitovní 678, 76361 Napajedla |
Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.10.2010 do 3.11.2016 |
Adresa | Třasoňova 4438/17, 76701 Kroměříž |
Jméno | Ing. Ivana Zubíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.10.2010 do 2.5.2014 |
Adresa | Pod Lapačem 129/26, 75002 Přerov |
Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2005 do 9.10.2010 |
Adresa | Třasoňova 4438/17, 76701 Kroměříž |
Jméno | Ing. Ivana Zubíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2005 do 9.10.2010 |
Adresa | Pod Lapačem 129/26, 75002 Přerov |
Jméno | Zdeněk Hrabica |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2005 do 9.10.2010 |
Adresa | Hřbitovní 678, 76361 Napajedla |
Jméno | Ing. Pavel Kavalec |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.3.2002 do 18.6.2005 |
Adresa | Macharova 2291/36, 75002 Přerov |
Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.6.2001 do 18.6.2005 |
Adresa | Třasoňova 4438/17, 76701 Kroměříž |
Jméno | Zdeněk Hrabica |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.6.2001 do 18.6.2005 |
Adresa | Hřbitovní 678, 76361 Napajedla |
Jméno | Ing. Pavel Kavalec |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.8.1999 do 19.3.2002 |
Adresa | Macharova 2291/36, 75002 Přerov |
Jméno | Zdeněk Hrabica |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.8.1999 do 13.6.2001 |
Adresa | Pod Skalkou 86/5, 75124 Přerov |
Jméno | Miroslav Jurman |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.8.1999 do 13.6.2001 |
Adresa | , Uhřičice č. 86 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Jurman |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Hulák |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Weiss |
Výpis dat pro firmu SIGNALBAU a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.