Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Sham and Syer s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27887863.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Sham and Syer s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Taťjana Hornát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.5.2022 |
Adresa | Budějovická 204, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
Jméno | Alena Trinklova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2023 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha |
Jméno | Aljona Viktorovna Trinklová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.1.2023 do 30.1.2023 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha |
Jméno | Alena Trinklova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 2.1.2023 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha |
Jméno | Taťjana Viktorovna Hornát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2022 do 31.5.2022 |
Adresa | Budějovická 204, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
Jméno | Tatiana Hornat |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.2.2017 do 25.5.2022 |
Adresa | Budějovická 204, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
Jméno | Tatiana Musilova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 18.2.2017 |
Adresa | Budějovická 204, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
Jméno | Tatiana Musilova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 18.2.2017 |
Adresa | Budějovická 204, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
Jméno | Tatiana Musilova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 23.12.2015 |
Adresa | Kališnická 1429/5, 37008 České Budějovice |
Jméno | Alena Trinklova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 27.11.2015 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha |
Jméno | Tatiana Musilova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2015 do 27.11.2015 |
Adresa | Kališnická 1429/5, 37008 České Budějovice |
Jméno | Tatiana Musilova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.10.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Riegrova 1917/42, 37001 České Budějovice |
Jméno | Tatiana Sysoeva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2009 do 27.5.2013 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha 9 |
Jméno | Alena Shamova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2009 do 27.5.2013 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha 9 |
Jméno | Alena Trinklová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 27.5.2013 |
Adresa | Nepelova 953/7, 19800 Praha 9 |
Jméno | Tatiana Musilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 27.5.2013 |
Adresa | Komenského 728, 37501 Týn nad Vltavou |
Jméno | Tatiana Musilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 27.5.2013 |
Adresa | Komenského 728, 37501 Týn nad Vltavou |
Jméno | Alena Shamova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2008 do 3.11.2009 |
Adresa | , Tomsk, Tomská oblast, Ul. 5.Armii 28/1, byt 5, 634059 |
Jméno | Elena Erushina |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.4.2007 do 27.5.2008 |
Adresa | Pod Areálem 366/9, Praha 10 |
Člen statutárního orgánu: | Alena Trinklová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tatiana Hornat |
Výpis dat pro firmu Sham and Syer s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.