Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážov, která sídlí v obci Strážov a bylo jí přiděleno IČO 65579917.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Sbor dobrovolných hasičů Strážov se sídlem v obci Strážov byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Jan Beneš |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | 240, 34021 Strážov |
Jméno | Karel Fűrbacher |
---|---|
Funkce | strarosta |
Ve funkci | od 30.1.2020 do 3.8.2023 |
Adresa | 278, 34021 Strážov |
Jméno | Karel Fűrbacher |
---|---|
Funkce | Starosta |
Ve funkci | od 20.6.2019 do 30.1.2020 |
Adresa | 278, 34021 Strážov |
Jméno | Karel Fűrbacher |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 8.3.2016 do 20.6.2019 |
Adresa | 278, 34021 Strážov |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Beneš |
---|
Výpis dat pro firmu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážov obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.