Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stárkov, která sídlí v obci Stárkov a bylo jí přiděleno IČO 62730967.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STÁRKOV se sídlem v obci Stárkov byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin .Jméno | Břetislav Pernica |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 21.3.2020 |
Adresa | 24, 54936 Stárkov |
Jméno | Břetislav Pernica |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 12.9.2019 do 21.3.2020 |
Adresa | 24, 54936 Stárkov |
Jméno | Břetislav Pernica |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 4.4.2017 do 12.9.2019 |
Adresa | 24, 54936 Stárkov |
Jméno | Štefan Šrejber |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 4.4.2017 |
Adresa | 89, 54936 Stárkov |
Jméno | Štefan Šrejber |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 4.4.2017 |
Adresa | 89, 54936 Stárkov |
Člen statutárního orgánu: | Břetislav Pernica |
---|
Výpis dat pro firmu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stárkov obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.