Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov, která sídlí v obci Pacov a bylo jí přiděleno IČO 65983670.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Sbor dobrovolných hasičů Pacov se sídlem v obci Pacov byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Aleš Janda |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 24.2.2021 |
Adresa | Svatobarborská 846, 39501 Pacov |
Jméno | Aleš Janda |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 6.3.2020 do 24.2.2021 |
Adresa | Sídliště Míru 925, 39501 Pacov |
Jméno | Petr Šašek |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 23.10.2018 do 6.3.2020 |
Adresa | Nad Sídlištěm 1195, 39501 Pacov |
Jméno | Petr Šašek |
---|---|
Funkce | starosta |
Ve funkci | od 3.6.2015 do 23.10.2018 |
Adresa | Nad Sídlištěm 1195, 39501 Pacov |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Janda |
---|
Výpis dat pro firmu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.